Entreprise : SCI OSCAR - SIREN 480 338 011
Identité
(Entreprise radiée le 13/08/2018)
Dénomination
SCI OSCAR
SIREN (siège)
480 338 011
Date d'immatriculation au RNE
30/12/2004
Fermeture de l'établissement - 48033801100012
- Date d'effet de la fermeture : 02/03/2015
Fermeture de l'établissement - 48033801100020
- Date d'effet de la fermeture : 22/05/2018
Date de fin de la personne morale
29/12/2103
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1532 EUR
Adresse du siège
2 RUE DU PETIT MALBRANDE 74100 ANNEMASSE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FELDMAN BENJAMIN , BOAZ
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1984
Nom, Prénom(s)
FELIX RAYMOND
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1945
Nom, Prénom(s)
FELDMAN DAVID
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1947
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 02/03/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/12/2004
Siret
48033801100012
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
74140 , VEIGY-FONCENEX - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CREVY
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 22/05/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
02/03/2015
Siret
48033801100020
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
2 RUE DU PETIT MALBRANDE
74100 , ANNEMASSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5636
Date d'ajout
13/08/2018
Description
Radiation du RCS le 13/08/2018 avec effet au 16/07/2018 Cessation totale d'activité en date du 22/05/2018.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4637
Date d'ajout
03/07/2018
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 22/05/2018 Liquidateur : FELIX Raymond Le siège de la liquidation est fixé à : 2 rue du Petit Malbrande 74100 Annemasse Journal d'annonces légales : le messager en date du 21/06/2018
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Thonon-les-bains décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).