Entreprise : LASTER - SIREN 480 255 975
Identité
Dénomination
LASTER
SIREN (siège)
480 255 975
Date d'immatriculation au RNE
11/01/2005
Date de fin de la personne morale
10/01/2104
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
294052 EUR
Adresse du siège
7 AV DE L'ATLANTIQUE 91940 LES ULIS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA DE COURTABOEUF - BAT A - 2EME
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LIU ZILE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1979
Commune de résidence
Épinay-sur-Orge
Nom, Prénom(s)
DAVIER JEAN , PHILIPPE , MALDOROR
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1966
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
ARROUASSE LAURENT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1963
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 02/12/2019
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
10/01/2005
Siret
48025597500025
Nom commercial
LASTER TECHNOLOGIES
Enseigne
LASTER TECHNOLOGIES
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Ingénierie technique conception, réalisation, production et commercialisation de produits technologiques, et réalisation de prestations de services en R&D, études techniques en optronique et services informatiques
Adresse
7 AV 7 Avenue de l'Atlantique ZA de Courtaboeuf Bât A
91969 , Courtaboeuf CEDEX - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
2ème étage LES ULIS
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 24/05/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/01/2005
Siret
48025597500017
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Nature de l'établissement
Activité principale
Ingénierie, études techniques
Adresse
1 AV DE LA TERRASSE
91190 , GIF-SUR-YVETTE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CNRS DELEG.ILE DE FRANCE S
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10556
Date d'ajout
23/02/2022
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Evry rendue le 01/02/2022 nommant Selarl Tulier Polge-Alirezai, prise en la personne de Maître Florence Tulier Polge Rue René Cassin Immeuble Le Mazière - 4ème étage 91000 Évry-Courcouronnes administrateur judiciaire en remplacement de l'administrateur judiciaire précedemment désigné.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
28577
Date d'ajout
02/12/2019
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Numéro d'observation
28577
Date d'ajout
02/12/2019
Description
Jugement du tribunal de commerce de Evry en date du 02/12/2019, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : La Scp Christophe Ancel, en la personne de Maître Ancel, Mandataire Judiciaire . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 02/12/2019
Numéro d'observation
70935
Date d'ajout
20/06/2017
Description
Jugement du tribunal de commerce de Evry , prononce en date du 19/06/2017 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2017J00372 , date de cessation des paiements le 30/04/2017 désigne Administrateur Me Tulier-Polge Florence Rue René Cassin Immeuble le Mazière - 4ème étage 91000 Évry avec pour mission : assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de l'entreprise , Mandataire judiciaire La Scp Christophe Ancel, en la personne de Maître Ancel, Mandataire Judiciaire 9 Boulevard de l'Europe 91050 Évry Cedex , , et ouvre une période d'observation expirant le 19/12/2017 Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).