Entreprise : TASSIN - SIREN 480 141 506
Identité
Dénomination
TASSIN
SIREN (siège)
480 141 506
Date d'immatriculation au RNE
26/07/2023
Début d’activité
03/01/2005
Date de fin de la personne morale
25/07/2104
Date de clôture
31/03
Date de la première clôture
31/03/2005
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Peausserie et gainerie d'art
Code APE
1511Z - Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et teinture des fourrures
Capital social
244080 EUR
Adresse du siège
16 RUE DE PONTAULT COMBAULT 77680 ROISSY-EN-BRIE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
16/18
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DE GORGUETTE D'ARGOEUVES EMERIC , STANISLAS , BERNARD
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1960
Commune de résidence
Paris 15e Arrondissement
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
03/01/2005
Siret
48014150600026
Code APE
1511Z - Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et teinture des fourrures
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Peausserie et gainerie d'art
Adresse
16 RUE DE PONTAULT COMBAULT
77680 , ROISSY-EN-BRIE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
16/18
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 06/06/2023
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
03/01/2005
Siret
48014150600018
Code APE
1511Z - Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et teinture des fourrures
Nature de l'établissement
Activité principale
Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et teinture des fourrures
Adresse
95 RUE DU FBG ST ANTOINE
75011 , PARIS 11 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
11901
Date d'ajout
05/06/2024
Description
Jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 31-05-2024 arrête le plan de cession au profit de : la SAS GROUPE MERIGUET . Sous le n° P23/3134.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
11902
Date d'ajout
05/06/2024
Description
Le Tribunal de Commerce de Paris a prononcé en date du 31-05-2024 la liquidation judiciaire sous le numéro P233134, désigne liquidateur SELARL ASTEREN en la personne de Me Ruth, 55 rue de Lyon 75012 Paris. Maintient M. Laurent Caniard juge commissaire, maintient SELARL P2G en la personne de Me Céline Pelzer 48 rue La Fayette 75009 Paris dans ses fonctions d'administrateur judiciaire
Numéro d'observation
2005B0002327
Date d'ajout
03/06/2024
Description
Jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 31-05-2024 arrête le plan de cession au profit de : la SAS GROUPE MERIGUET . Sous le n° P23/3134.
Numéro d'observation
2005B0002329
Date d'ajout
03/06/2024
Description
Le Tribunal de Commerce de Paris a prononcé en date du 31-05-2024 la liquidation judiciaire sous le numéro P233134, désigne liquidateur SELARL ASTEREN en la personne de Me Ruth, 55 rue de Lyon 75012 Paris. Maintient M. Laurent Caniard juge commissaire, maintient SELARL P2G en la personne de Me Céline Pelzer 48 rue La Fayette 75009 Paris dans ses fonctions d'administrateur judiciaire
Numéro d'observation
21723
Date d'ajout
13/11/2023
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 09-11-2023 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro P202303134 date de cessation des paiements le 30-10-2023, et a désigné juge commissaire : M. Laurent Caniard, administrateur : SELARL P2G en la personne de Me Céline Pelzer 48 rue La Fayette 75009 Paris, avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire : SELARL ASTEREN en la personne de Me Julia Ruth 55 rue de Lyon 75012 Paris, et a ouvert une période d'observation expirant le 09-05-2024, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
2005B0002325
Date d'ajout
10/11/2023
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 09-11-2023 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro P202303134 date de cessation des paiements le 30-10-2023, et a désigné juge commissaire : M. Laurent Caniard, administrateur : SELARL P2G en la personne de Me Céline Pelzer 48 rue La Fayette 75009 Paris, avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire : SELARL ASTEREN en la personne de Me Julia Ruth 55 rue de Lyon 75012 Paris, et a ouvert une période d'observation expirant le 09-05-2024, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
2005B0002322
Date d'ajout
01/08/2023
Description
RADIATION : ENTREPRISE DESORMAIS IMMATRICULEE AU RCS DE MELUN SOUS LE NUMERO 2023B01849
Numéro d'observation
2005B0002314
Date d'ajout
19/04/2019
Description
SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION : DENOMINATION ETABLISSEMENTS J.TASSIN FORME JURIDIQUE Société anonyme SIEGE SOCIAL 95 rue du Faubourg Saint Antoine 75011 Paris RCS 542 091 939 Paris
Numéro d'observation
14597
Date d'ajout
19/04/2019
Description
SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION : DENOMINATION ETABLISSEMENTS J.TASSIN FORME JURIDIQUE Société anonyme SIEGE SOCIAL 95 rue du Faubourg Saint Antoine 75011 Paris RCS 542 091 939 Paris
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).