Entreprise : FERME EOLIENNE DE S.M.C.C. - SIREN 480 108 828
Identité
Dénomination
FERME EOLIENNE DE S.M.C.C.
SIREN (siège)
480 108 828
Date d'immatriculation au RNE
05/06/2008
Début d’activité
17/06/2008
Date de fin de la personne morale
04/06/2103
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Gestion de biens
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
production d'électricité
Code APE
3511Z - Production d'électricité
Capital social
1 EUR
Adresse du siège
213 CRS VICTOR HUGO 33130 BEGLES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GRANDIDIER JEAN-YVES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1957
Commune de résidence
Gradignan
Nom, Prénom(s)
ROUBEROL MARC , CHRISTIAN , JACQUES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1969
Commune de résidence
Bordeaux
Établissements
Type d'établissement
Principal
Date début d’activité
17/06/2008
Siret
48010882800041
Enseigne
FERME EOLIENNE DE S M C C
Code APE
3511Z - Production d'électricité
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Gestion de biens
Activité principale
production d'électricité
Autres Activités
production d'électricité
Adresse
LES TROIS BOISSELEES
44730 , SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARCELLE 46 AN
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
04/05/2009
Siret
48010882800058
Code APE
3512Z - Transport d'électricité
Nature de l'établissement
Commerciale, Gestion de biens
Activité principale
Transport d'électricité
Autres Activités
Transport d'électricité
Adresse
213 CRS VICTOR HUGO
33130 , BEGLES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/04/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
24/12/2004
Siret
48010882800017
Code APE
401C
Adresse
RUE RENE DESCARTES
13290 , AIX-EN-PROVENCE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC DE LA DURANNE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 23/05/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/2006
Siret
48010882800025
Code APE
3512Z - Transport d'électricité
Activité principale
Transport d'électricité
Adresse
860 RUE RENE DESCARTES
13290 , AIX-EN-PROVENCE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LES PLEIADES-BAT F-LA DURANNE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 04/05/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
23/05/2008
Siret
48010882800033
Code APE
3512Z - Transport d'électricité
Activité principale
Transport d'électricité
Adresse
180 AV DU MARECHAL LECLERC
33130 , BEGLES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
10/04/2013
Description
A compter du 7/2/2013 transfert de l'établissement principal 213 Cours Victor Hugo à Bègles dans les locaux de l'établissement de St Michel Chef Chef qui devient principal. le siège social reste fixé à Bègles
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
10/04/2013
Description
TRANSFERT DU PRINCIPAL ETABLISSEMENT DE BEGLES (33130) 213 Cours Victor Hugo A SAINT MICHEL CHEF CHEF (44730) Parcelle An 46 Les Trois Boisselées A COMPTER DU 07-02-2013 NUMERO RCS 480108828 IMMATRICULE AU GREFFE DE St Nazaire
Numéro d'observation
59268
Date d'ajout
16/11/2010
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 18/10/2010
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
17/07/2009
Description
930020090717 ********* Transfert siège social(NOTIF.INTER GREF) Changement / adresse (siège-fonds) ... ancienne adresse : 180 rue du Maréchal Leclerc 33130 BEGLES ... nouvelle adresse : 213 cours Victor Hugo 33130 BEGLES
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Cette entreprise inscrite précédemment auprès du G reffe du Tribunal de Commerce de Nantes a été ratt achée depuis le 01 janvier 2009 au Greffe du Tribu nal de Commerce de Saint-Nazaire par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008.
Numéro d'observation
16256
Date d'ajout
05/06/2008
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 23-03-2006
Numéro d'observation
16251
Date d'ajout
05/06/2008
Description
Transfert sans maintien d'une exploitation dans le ressort de l'ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).