Entreprise : PAYS DES COMBES - SIREN 480 096 304
Identité
(Entreprise radiée le 15/07/2013)
Dénomination
PAYS DES COMBES
SIREN (siège)
480 096 304
Date d'immatriculation au RNE
20/12/2004
Date de fin de la personne morale
19/12/2054
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
12 RUE GOUVERNEUR CHAVANNES 06600 ANTIBES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ MR YVES SEGUIN
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CARINI ANNICK , PATRICIA
Nom d'usage
PIAT
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1956
Commune de résidence
Antibes
Nom, Prénom(s)
SEGUIN YVES , HENRI
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1952
Commune de résidence
Antibes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/06/2013
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
30/11/2004
Siret
48009630400013
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Propriété administration et exploitation de tous biens bâtis ou non bâtis dont elle peut devenir propriétaire.
Adresse
12 RUE 12 rue de Chavannes
06600 , Antibes - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ MR YVES SEGUIN
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4452
Date d'ajout
15/07/2013
Description
Radiation du RCS le 15/07/2013 avec effet au 30/06/2013
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4221
Date d'ajout
03/07/2013
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 15/06/2013 Liquidateur : SEGUIN Yves, Henri Le siège de la liquidation est fixé à : 796 chemin des Combes 06600 Antibes Journal d'annonces légales : La Tribune Bulletin en date du 28/06/2013
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).