Entreprise : LAHU INDUSTRIES - SIREN 480 070 366
Identité
Dénomination
LAHU INDUSTRIES
SIREN (siège)
480 070 366
Date d'immatriculation au RNE
23/12/2004
Début d’activité
30/12/2005
Date de fin de la personne morale
22/12/2103
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Se reporter aux statuts
Code APE
3299Z - Autres activités manufacturières n.c.a.
Capital social
1593620 EUR
Adresse du siège
536 RUE SIMON LAHU 39170 LAVANS-LES-SAINT-CLAUDE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MERMILLON CLAUDE , HENRI , MAXIME
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1952
Commune de résidence
Lavans-lès-Saint-Claude
Dénomination
ETABLISSEMENTS SIMON LAHU
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Lavans-lès-Saint-Claude
Dénomination
INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Dénomination
GRANT THORNTON
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Chalon-sur-Saône
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
30/12/2005
Siret
48007036600012
Code APE
3299Z - Autres activités manufacturières n.c.a.
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Tous travaux de mécanique notamment le tournage sur métaux et matières plastiques, bois, os, ivoire, corrozo, fabrication ou transformation de ces produits par moulage, injection ou tous autres procédés, le commerce de tous appareils, pièces et objets ainsi travaillés ou fabriqués.
Adresse
536 RUE SIMON LAHU
39170 , LAVANS-LES-SAINT-CLAUDE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F17/002374
Date d'ajout
02/06/2017
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lons le Saunier en date du 02/06/2017 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F17/002383
Date d'ajout
02/06/2017
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Lons le Saunier en date du 02/06/2017 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
F16/000421
Date d'ajout
22/01/2016
Description
Ordonnance du Président en date du 21/01/2016 désignant en qualité de Juge commissaire : Monsieur BERTRAND Claude en remplacement du juge commissaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
F15/000078
Date d'ajout
09/01/2015
Description
Ordonnance du Président en date du 09/01/2015 désignant en qualité de Juge commissaire : Monsieur MEAR Yves en remplacement du juge commissaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
F14/000322
Date d'ajout
20/01/2014
Description
Ordonnance du Président en date du 20/01/2014 désignant en qualité de Juge commissaire : Monsieur BILLON Jean Claude en remplacement du juge commissaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
F13/002055
Date d'ajout
17/05/2013
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lons le Saunier en date du 17/05/2013 prononçant la conversion en liquidation judiciaire. Liquidateur-judiciaire : SCP Pascal LECLERC 6 RUE ROUGET DE LISLE BP 40071 39000 LONS-LE-SAUNIER
Numéro d'observation
F13/001452
Date d'ajout
05/04/2013
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lons le Saunier en date du 05/04/2013 arrêtant le plan de cession.
Numéro d'observation
F12/004718
Date d'ajout
14/12/2012
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lons le Saunier en date du 14/12/2012 prolongeant la période d'observation jusqu'au 06/07/2013, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
Numéro d'observation
F12/002722
Date d'ajout
06/07/2012
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lons le Saunier en date du 06/07/2012 ouvrant la procédure de redressement judiciaire.Date de cessation des paiements : 01/05/2012 Mandataire judiciaire : SCP Pascal LECLERC 6 RUE ROUGET DE LISLE BP 40071 39000 LONS LE SAUNIER, Administrateur judiciaire : Maître JEANNEROT Philippe SCP LAUREAU & JEANNEROT 28 RUE DE LA RÉPUBLIQUE BP 473 25019 BESANCON mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. Durée période d'observation et poursuite d'activité : jusqu'au 06/01/2013 .
Numéro d'observation
F10/004289
Date d'ajout
23/11/2010
Description
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées.
Numéro d'observation
F06/000144
Date d'ajout
26/01/2006
Description
Apport partiel d'actif de la branche d'activité de la société Etablissement SIMON LAHU ayant pour objet la réalisation de tous travaux de mécanique notamment sur métaux, matières plastiques, bois, os, ivoire, corrozo, la fabrication ou transformation de ces produits par moulage, injection ou tous autres procédés, la vente et le négoce de tous appareils, pièces et objets ainsi travaillés ou fabriqués.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).