Entreprise : GINKO ET CO - SIREN 480 061 456
Identité
Dénomination
GINKO ET CO
SIREN (siège)
480 061 456
Date d'immatriculation au RNE
27/12/2004
Début d’activité
16/12/2004
Date de fin de la personne morale
26/12/2103
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Gestion de biens, Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
ACHAT, VENTE, LOCATION DE TOUS BIENS ET DROITS IMMOBILIERS BATIS OU NON BATIS, ACHAT, VENTE, GESTION DE TOUS TITRES DE SOCIETES, VENTE OU LOCATION DE LOGEMENTS MEUBLES
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
38 RUE DE BERRI 75008 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HUAULT CATHERINE
Nom d'usage
PETIT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1955
Commune de résidence
Mareil Marly
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
16/12/2004
Siret
48006145600020
Nom commercial
GINKO ET CO
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
ACHAT, VENTE, LOCATION DE TOUS BIENS ET DROITS IMMOBILIERS BATIS OU NON BATIS, ACHAT, VENTE, GESTION DE TOUS TITRES DE SOCIETES, VENTE OU LOCATION DE LOGEMENTS MEUBLES
Autres Activités
ACHAT, VENTE, LOCATION DE TOUS BIENS ET DROITS IMMOBILIERS BATIS OU NON BATIS, ACHAT, VENTE, GESTION DE TOUS TITRES DE SOCIETES, VENTE OU LOCATION DE LOGEMENTS MEUBLES
Adresse
38 RUE DE BERRI
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 19/09/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
16/12/2004
Siret
48006145600012
Code APE
703A
Adresse
123 RUE DU DOCTEUR ROUX
94100 , SAINT-MAUR-DES-FOSSES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
10/11/2005
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 10-05-2005
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
10/11/2005
Description
La société a par décision du 19/09/2005 décidé le transfert de son siège social dans le ressort du GTC de PARIS avec une date d'effet déclarée au 19-09-2005
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
10/11/2005
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).