Entreprise : VLB FINANCIERE ET PARTICIPATIONS - SIREN 480 056 829
Identité
Dénomination
VLB FINANCIERE ET PARTICIPATIONS
SIREN (siège)
480 056 829
Date d'immatriculation au RNE
29/12/2004
Début d’activité
06/09/2010
Date de fin de la personne morale
28/12/2103
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2010
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
la prise de participation minoritaire ou majoritaire dans toutes entreprises industrielles commerciales civiles mobilieres ou immobilieres francaies ou étrangères quelles que soient leurs formes juridiques leurs activités d'apports à des sociétés,d'apports à des sociétés existantes,de fusion,d'association en participation et plus généralement par tous moyens
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
1504000 EUR
Adresse du siège
RLE DU COIN DES SAULES 27100 VAL-DE-REUIL FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC DES SAULES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VANLERBERGHE CHRISTOPHE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1966
Commune de résidence
Gonneville-sur-Honfleur
Nom, Prénom(s)
FRIBOULET NADINE
Nom d'usage
VANLERBERGHE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1974
Commune de résidence
Gonneville-sur-Honfleur
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
06/09/2010
Siret
48005682900025
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
la prise de participation minoritaire ou majoritaire dans toutes entreprises industrielles commerciales civiles mobilieres ou immobilieres francaies ou étrangères quelles que soient leurs formes juridiques leurs activités d'apports à des sociétés,d'apports à des sociétés existantes,de fusion,d'association en participation et plus généralement par tous moyens
Autres Activités
la prise de participation minoritaire ou majoritaire dans toutes entreprises industrielles commerciales civiles mobilieres ou immobilieres francaies ou étrangères quelles que soient leurs formes juridiques leurs activités d'apports à des sociétés,d'apports à des sociétés existantes,de fusion,d'association en participation et plus généralement par tous moyens
Adresse
RLE DU COIN DES SAULES
27100 , VAL-DE-REUIL - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC DES SAULES
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 06/09/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
03/12/2004
Siret
48005682900017
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
1 RUE DE LA PEREUSE
76170 , SAINT-NICOLAS-DE-LA-TAILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
03/12/2010
Description
: La société ne conserve aucune activité à son ancien siège.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
03/12/2010
Description
: Dépôt de l'acte de transfert du siège social au greffe de Evreux Effectué le 2.12.2010
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
03/12/2010
Description
: Transfert du siège & de l'établissement principal de 1 rue de la pereuse 76170 St Nicolas de la Taille rcs le Havre 2008b125 a compter du 6.9.2010
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).