Entreprise : ILY - SIREN 480 026 343
Identité
Dénomination
ILY
SIREN (siège)
480 026 343
Date d'immatriculation au RNE
20/12/2004
Début d’activité
01/01/2005
Date de fin de la personne morale
19/12/2103
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Autre société civile
Activités principales de l’objet social
Acquisition, mise en valeur, gestion et administration de tous biens immobiliers
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
31 RUE ALEXANDRE DUMAS 95530 LA FRETTE-SUR-SEINE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BELLARD FLORIAN , MARC
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1974
Commune de résidence
La Frette-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
BROSSARD MELANIE , ARMANDINE
Nom d'usage
BELLARD
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1981
Commune de résidence
La Frette-sur-Seine
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/2005
Siret
48002634300024
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition, mise en valeur, gestion et administration de tous biens immobiliers
Autres Activités
Acquisition, mise en valeur, gestion et administration de tous biens immobiliers
Adresse
31 RUE ALEXANDRE DUMAS
95530 , LA FRETTE-SUR-SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 03/12/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2005
Siret
48002634300016
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
21 RUE DU GENERAL PIGEON
91340 , OLLAINVILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
13961
Date d'ajout
17/06/2019
Description
Radiation d'office sur réquisition de Monsieur le Greffier du Tribunal de Commerce de Pontoise par suite du transfert du siège social : 21 Rue du Gai Pigeon 91340 OLLAINVILLE au 31 RUE Alexandre Dumas 95530 LA FRETTE SUR SEINE. Dépot de l'acte le : 14/06/2019 sous le numéro : 16622
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3984
Date d'ajout
14/06/2019
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).