Entreprise : SNC TOULOULOU INVEST - SIREN 479 947 764
Identité
Dénomination
SNC TOULOULOU INVEST
SIREN (siège)
479 947 764
Date d'immatriculation au RNE
11/04/2005
Début d’activité
07/10/2004
Date de fin de la personne morale
10/04/2015
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Gestion de biens
Forme juridique
SNC, Société en nom collectif
Activité principale
location de materiels professionnels
Code APE
7739Z - Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.
Capital social
148271 EUR
Adresse du siège
CITE DILLON 97200 FORT-DE-FRANCE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SQUADRA E1 RUE 27 N 606 CH
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
NORESKAL GABIN , THIERRY
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1966
Commune de résidence
Le Robert
Dénomination
NORDY
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Fort de France
Dénomination
HELICE INVEST
Qualité
Autre
Commune de résidence
Toulouse
Dénomination
RF INVESTISSEMENTS
Qualité
Autre
Commune de résidence
Balma
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
07/10/2004
Siret
47994776400011
Code APE
7739Z - Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Gestion de biens
Activité principale
location de materiels professionnels
Autres Activités
location de materiels professionnels
Adresse
CITE DILLON
97200 , FORT-DE-FRANCE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SQUADRA E1 RUE 27 N 606 CH
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
5072
Date d'ajout
29/11/2005
Description
Modification autre A COMPTER DU 07.12.2004 : GERANT ASSOCIE MAINTENU ; NORDY SARL REPRESENTEE PAR M. NORESKAL Gabin, Thierry - ASSOCIE MAINTENU : M. NORESKAL Gabin, Thierry ET ASSOCIE ENTRANT : EURL HELICE INVEST REPRESENTE PAR M. CHAUSSON Xavier, Louis, Jean, Gérard ASSOCIE ENTRANT : SARL RF INVESTISSEMENTS REPRESENTEE PAR M. CARLES Francis MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL : ANCIEN ; 100 EUROS - NOUVEAU ; 148.271 EUROS Date d'effet : 30/12/2004
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).