Entreprise : SCI DES TEMPLIERS DE SEN - SIREN 479 939 688
Identité
Dénomination
SCI DES TEMPLIERS DE SEN
SIREN (siège)
479 939 688
Date d'immatriculation au RNE
16/12/2004
Début d’activité
10/06/2004
Date de fin de la personne morale
15/12/2103
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
LOCATION
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
50000 EUR
Adresse du siège
6 RUE DE LA POSTE 60155 RAINVILLERS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BIGOT CORINE , MARIANNE
Nom d'usage
QUILES-BIGOT
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1964
Commune de résidence
Rainvillers
Nom, Prénom(s)
BRUNEAU GINETTE , MARIANNE , SEBASTIENNE
Nom d'usage
Veuve BIGOT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1938
Commune de résidence
Auneuil
Nom, Prénom(s)
QUILES STEPHANE , HENRI
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1962
Commune de résidence
Rainvillers
Nom, Prénom(s)
QUILES MARGOT , EVA
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/2004
Commune de résidence
Rainvillers
Dénomination
S.C.M St ANDRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Rainvillers
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
10/06/2004
Siret
47993968800020
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Location
Autres Activités
Location
Adresse
6 RUE DE LA POSTE
60155 , RAINVILLERS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/09/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/06/2004
Siret
47993968800012
Code APE
6820A - Location de logements
Activité principale
Location de logements
Adresse
LA FERME DE SENANCOURT
27420 , VEXIN-SUR-EPTE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
23/02/2016
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
23/02/2016
Description
Transfert siège social et établissement principal de "La Ferme de Sénancourt 27420 CAHAIGNES (RCS EVREUX 2004D00503)" au "6 rue de la Poste 60155 RAINVILLERS", à compter du 01/09/2015.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).