Entreprise : VLB SAINT GERMAIN - SIREN 479 915 035
Identité
Dénomination
VLB SAINT GERMAIN
SIREN (siège)
479 915 035
Date d'immatriculation au RNE
20/12/2004
Début d’activité
06/09/2010
Dissolution
Fermeture de l'établissement - 47991503500014
- Date d'effet de la fermeture : 06/09/2010
Date de fin de la personne morale
19/12/2103
Forme juridique
Autre société civile
Activités principales de l’objet social
l'acquisition la rénovation la construction l' administration et la gestion par location ou autrement de tous biens immeubles et biens immobiliers quelle que soit leur nature
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
RLE DU COIN DES SAULES 27100 VAL-DE-REUIL FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
COIN DES SAULES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VANLERBERGHE CHRISTOPHE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1966
Commune de résidence
Gonneville-sur-Honfleur
Dénomination
VLB FINANCIERE ET PARTICIPATIONS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Val-de-Reuil
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
06/09/2010
Siret
47991503500022
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
l'acquisition la rénovation la construction l' administration et la gestion par location ou autrement de tous biens immeubles et biens immobiliers quelle que soit leur nature
Adresse
RLE DU COIN DES SAULES
27100 , VAL-DE-REUIL - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
COIN DES SAULES
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 06/09/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
21/11/2004
Siret
47991503500014
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Activité principale
Supports juridiques de programmes
Adresse
1 RUE DE LA PEREUSE
76170 , SAINT-NICOLAS-DE-LA-TAILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
11/07/2023
Description
Dissolution à compter du 11/07/2023 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 11/07/2023, siège de la liquidation : Coin des Saules ZAC des Saules ruelle du 27100 Val-de-Reuil, parution de la publicité légale : actu.fr paru le 12/07/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
08/02/2011
Description
: Transfert du siège & de l'établissement principal de 1 Rue de la Pereuse 76 St Nicolas de la Taille RCS Le Havre 2004D345 à compter du 6.09.2010 dépot de constitution au Greffe du Havre le 13 décembre 2004 sous le numéro 2004A2639 publication LES AFFICHES DE NORMANDIE du 15 décembre 2004.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
08/02/2011
Description
: La société ne conserve aucune activité à son ancien siège.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
08/02/2011
Description
: Dépôt de l'acte de transfert du siège social au greffe de Evreux Effectué le 20 Janvier 2011
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).