Entreprise : PHARMACIE DES HALLES - SIREN 479 908 055
Identité
Dénomination
PHARMACIE DES HALLES
SIREN (siège)
479 908 055
Date d'immatriculation au RNE
02/02/2005
Début d’activité
01/03/2005
Date de fin de la personne morale
01/02/2104
Date de clôture
31/08
Nature de l'entreprise
Commerciale, Libérale règlementée
Forme juridique
SELARL, Société d'exercice libéral à responsabilité limitée
Activité principale
Officine de pharmacie
Code APE
4773Z - Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé
Capital social
161000 EUR
Adresse du siège
PL GUY DE MAUPASSANT 76280 GONNEVILLE-LA-MALLET FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BUREL CHRISTOPHE , MATHIEU , JULIEN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1979
Commune de résidence
Conteville
Nom, Prénom(s)
LAMAIN MARIE-CHRISTINE , NICOLE , PATRICIA
Nom d'usage
BUREL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1979
Commune de résidence
ANGERVILLE BAILLEUL
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/03/2005
Siret
47990805500011
Code APE
4773Z - Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale, Libérale règlementée
Activité principale
Officine de pharmacie
Autres Activités
Officine de pharmacie
Adresse
PL GUY DE MAUPASSANT
76280 , GONNEVILLE-LA-MALLET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
4378
Date d'ajout
22/10/2007
Description
TRANSFORMATION DE LA SOCIETE A COMPTER DU 01/06/2007 ANCIENNE FORME : SOCIÉTÉ D'EXERCICE LIBÉRAL PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE (SELAS) NOUVELLE FORME : SOCIÉTÉ D'EXERCICE LIBÉRAL À RESPONSABILITÉ LIMITÉE (SELARL) AUGMENTATION DE CAPITAL A COMPTER DU 01/06/2007 ANCIEN : 160 000 EUROS NOUVEAU : 193 000 EUROS MODIFICATION RELATIVE AUX PERSONNES DIRIGEANTES ET NON DIRIGEANTES A COMPTER DU 01/06/2007 : CHANGEMENT DE QUALITE : BUREL CHRISTOPHE MATHIEU JULIEN, PRÉSIDENT DEVIENT CO-GÉRANT CHANGEMENT DE QUALITE : BUREL MARIE-CHRISTINE NICOLE PATRICIA, DIRECTEUR GÉNÉRAL DEVIENT CO-GÉRANT ACTES DEPOSES LE 22/10/2007 - LES AFFICHES DE NORMANDIE DU 17/10/2007
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2650
Date d'ajout
30/06/2005
Description
Modification de la date de clôture de l'exercice MODIFICATION DE LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL - ANCIENNE : 31 DECEMBRE NOUVELLE : 31 AOUT - ACTES DEPOSES LE 27/06/2005 Date d'effet : 24/05/2005
Numéro d'observation
2029
Date d'ajout
23/05/2005
Description
Prise d'activité MISE EN ACTIVITE DE LA SOCIETE SUITE A L'ACHAT DU FONDS SIS A GONNEVILLE LA MALLET PLACE GUY DE MAUPASSANT AU PRIX STIPULE DE 1 660 000 EUROS A MR LEPILEUR HERVE (2000 A 225 RADIE LE 08/04/2005) LES AFFICHES DE NORMANDIE DU 16/03/2005 - OPPOSITIONS : MAITRE BEHIN NOTAIRE AU HAVRE 5 RUE CASIMIR PERIER AVEC CORRESPONDANCE CHEZ MAITRE PATRICK-ALAIN MARIE 75 RUE JEANNE D'ARC A ROUEN - ACTIVITE : OFFICINE DE PHARMACIE - ADRESSE DU PRINCIPAL ETABLISSEMENT : PLACE GUY DE MAUPASSANT 76280 GONNEVILLE LA MALLET Date d'effet : 01/03/2005
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).