Entreprise : SCI LES CORMORANS - SIREN 479 900 573
Identité
Dénomination
SCI LES CORMORANS
SIREN (siège)
479 900 573
Date d'immatriculation au RNE
17/12/2004
Début d’activité
09/01/2004
Date de fin de la personne morale
16/12/2054
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquisition, construction, location, vente de tous biens immobiliers sur le territoire métropolitain et généralement, toutes opérations quelconques pouvant se rattacher à l'objet
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1600 EUR
Adresse du siège
2344 RTE DE LA FOUASSE 17570 LES MATHES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
L'ESTANQUET FINANCIERE - EFFI
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Les mathes
Dénomination
CAMPAIR ANIMATION
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
09/01/2004
Siret
47990057300029
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition, construction, location, vente de tous biens immobiliers sur le territoire métropolitain et généralement, toutes opérations quelconques pouvant se rattacher à l'objet
Autres Activités
Acquisition, construction, location, vente de tous biens immobiliers sur le territoire métropolitain et généralement, toutes opérations quelconques pouvant se rattacher à l'objet
Adresse
2344 RTE DE LA FOUASSE
17570 , LES MATHES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/12/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
09/01/2005
Siret
47990057300011
Code APE
702C
Adresse
11 RUE DES BAINS
17200 , ROYAN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4021
Date d'ajout
16/06/2010
Description
Modification relative aux associés à compter du 05/06/2010 : Partant : FINANCIERE PARTICIPATION THOMAS, Associé indéfiniment responsable Partant : AQUATIQUE CLUB CAMPING LA PINEDE, Associé indéfiniment responsable Nouveau : SAS L'ESTANQUET FINANCIERE - EFFI, Associé Société Civile Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 05/06/2010 : Partant : THOMAS Pascal, Gérant(e) Nouveau : CHAILLOU Pascal Joseph Luc, Gérant associé
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Marennes ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de La Rochelle. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de La Rochelle décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
17/12/2004
Description
(Divers) Historique : Mention du 16/01/2006 : Pascal THOMAS nommé gérant en remplacement de François JAMET à cpter du 20.12.2005 suppression du précédent siège 11 rue des bains à ROYAN par suite de son transfert 2344 route de la Fouasse 17 LES MATHES à compter du 20.12.2005 Publicité : LITTORAL du 05.01.2006
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).