Entreprise : SCI VALTO SB 95460 - SIREN 479 840 845
Identité
(Entreprise radiée le 16/06/2020)
Dénomination
SCI VALTO SB 95460
SIREN (siège)
479 840 845
Date d'immatriculation au RNE
04/12/2012
Fermeture de l'établissement - 47984084500024
- Date d'effet de la fermeture : 05/05/2020
Fermeture de l'établissement - 47984084500016
- Date d'effet de la fermeture : 21/05/2012
Date de fin de la personne morale
03/12/2103
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
46 VC 12EME AVENUE 60270 GOUVIEUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BREUILLARD FRANCOIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1971
Commune de résidence
Gouvieux
Nom, Prénom(s)
SURANTYN MARIE , LAURE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1982
Commune de résidence
Gouvieux
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 05/05/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/12/2004
Siret
47984084500024
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
acquisition par voie d'achat ou d'apports, la propriété, la mise en valeur, la transformation, l'aménagement, l'administration et la location de tous biens et droits immobiliers.
Adresse
46 46 Douzième avenue
60270 , Gouvieux - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 21/05/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/12/2004
Siret
47984084500016
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de logements
Adresse
1 CHE DU MESNIL AUBRY
95460 , EZANVILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4432
Date d'ajout
16/06/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 19/05/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3736
Date d'ajout
20/05/2020
Description
Cessation totale d'activité à compter du 05/05/2020 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
20/05/2020
Description
Dissolution à compter du 05/05/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 05/05/2020, liquidateur : SURANTYN MARIE LAURE, siège de la liquidation : 46 Douzième avenue 60270 Gouvieux, parution de la publicité légale : PETITES AFFICHES.COM en date du 07/05/2020
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).