Entreprise : SABART AERO TECH - SIREN 479 811 408
Identité
Dénomination
SABART AERO TECH
SIREN (siège)
479 811 408
Date d'immatriculation au RNE
16/01/2009
Date de fin de la personne morale
15/01/2103
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2014
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
8150000 EUR
Adresse du siège
SABART 09400 TARASCON-SUR-ARIEGE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LENOIR ERIC
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1963
Commune de résidence
Foix
Nom, Prénom(s)
THOMASSIN BERNARD , RENE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1954
Commune de résidence
Angresse
Dénomination
AUDITEURS ASSOCIES PM - SARL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Toulouse
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/07/2017
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
31/12/2008
Siret
47981140800034
Code APE
2442Z - Métallurgie de l'aluminium
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
La production, la transformation et la commercialisation d'alliages d'aluminium notamment sous forme de billettes et de tous produits, dérivés, sous-produits et matières premières s'y rapportant.
Adresse
Sabart
09400 , Tarascon-sur-Ariège - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 23/07/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
04/11/2004
Siret
47981140800018
Code APE
741J
Adresse
7 PL DU CHANCELIER ADENAUER
75116 , PARIS 16 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 27/10/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
28/11/2011
Siret
47981140800042
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
40 RUE WASHINGTON
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
40-44
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 28/11/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
23/07/2007
Siret
47981140800026
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
17 PL DES REFLETS
92400 , COURBEVOIE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA DEFENSE 2
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F20/001576
Date d'ajout
23/06/2020
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Foix en date du 22/06/2020 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F17/001974
Date d'ajout
19/06/2017
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Foix en date du 19/06/2017 décidant la prorogation exceptionnelle de la période d'observation et autorisant la poursuite de l'activité jusqu'au 11/12/2017.
Numéro d'observation
F17/000882
Date d'ajout
21/02/2017
Description
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 31/12/2016.
Numéro d'observation
F17/000546
Date d'ajout
27/01/2017
Description
Par ordonnance en date du 27/01/2017, le Président du tribunal de commerce de Tribunal de Commerce de Foix a désigné Mandataire judiciaire : SELARL EGIDE PRISE EN LA PERSONNE DE Maître Alix BRENAC 23 Rue Delcassé 09000 FOIX en remplacement du mandataire précédemment désigné.
Numéro d'observation
F16/003137
Date d'ajout
21/12/2016
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Foix en date du 19/12/2016 prolongeant la période d'observation et autorisant la poursuite de l'activité jusqu'au 12/06/2017.
Numéro d'observation
F16/002723
Date d'ajout
08/11/2016
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Foix en date du 07/11/2016 de conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire. Juge commissaire : Monsieur CARMONA Christian, Mandataire judiciaire : SELARL BRENAC ET ASSOCIES prise en la personne de Me Brenac Alix 23 RUE DELCASSÉ 09000 FOIX, Administrateur judiciaire : SCP CAVIGLIOLI BARON FOURQUIE Prise en la personne de Me FOURQUIE 10 RUE D'ALSACE-LORRAINE 31000 TOULOUSE mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion.Date de cessation des paiements : 07/11/2016
Numéro d'observation
F16/001574
Date d'ajout
13/06/2016
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Foix en date du 13/06/2016 ouvrant la procédure de sauvegarde Juge commissaire : Monsieur CARMONA Christian, Mandataire Judiciaire : SELARL BRENAC ET ASSOCIES prise en la personne de Me Brenac Alix 23 RUE DELCASSÉ 09000 FOIX, Administrateur judiciaire : SCP CAVIGLIOLI BARON FOURQUIE Prise en la personne de Me FOURQUIE 10 RUE D'ALSACE-LORRAINE 31000 TOULOUSE mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).