Entreprise : CCBH - SIREN 479 699 449
Identité
Dénomination
CCBH
SIREN (siège)
479 699 449
Date d'immatriculation au RNE
03/12/2004
Début d’activité
25/11/2004
Date de fin de la personne morale
02/12/2103
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
30/09/2005
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Economie du batiment, coordination et pilotage de chantier
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
25 RUE CHINARD 69009 LYON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CORSINI BERNARD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1948
Commune de résidence
Tassin-la-Demi-Lune
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
25/11/2004
Siret
47969944900035
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Economie du batiment, coordination et pilotage de chantier
Adresse
25 RUE CHINARD
69009 , LYON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/01/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
25/11/2004
Siret
47969944900019
Code APE
742C
Adresse
65 RUE DE CREQUI
69006 , LYON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/06/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/01/2007
Siret
47969944900027
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Activité principale
Ingénierie, études techniques
Adresse
13 RUE EMILE DECORPS
69100 , VILLEURBANNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F23/095492
Date d'ajout
07/12/2023
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 06/12/2023 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F23/095386
Date d'ajout
07/12/2023
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 06/12/2023 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
F23/041965
Date d'ajout
17/05/2023
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 17/05/2023 prononçant la liquidation judiciaire sur résolution du plan avec application de la procédure simplifiée. Juge commissaire : Monsieur CAIMANT Laurent. . Liquidateur judiciaire : la SELARLU MARTIN représentée par Me Pierre MARTIN le britannia batiment b 20 boulevard Eugène Deruelle 69003 Lyon. Date de cessation des paiements : 01/05/2023
Numéro d'observation
F19/073416
Date d'ajout
24/12/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 19/12/2019 désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELARLU MARTIN représentée par Me Pierre MARTIN Le Britannia Batiment B 20 Boulevard Eugène Deruelle 69003 LYON en remplacement du mandataire précédemment désigné avec la même qualité.
Numéro d'observation
F18/023873
Date d'ajout
17/05/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 24/04/2018 désignant en qualité de Commissaire à l'exécution du plan : La SELARL AJ UP représentée par Maître Olivier BUISINE, administrateur judiciaire 107 Rue Servient 69003 LYON en remplacement du commissaire à l'exécution du plan précédemment désigné.
Numéro d'observation
F17/006658
Date d'ajout
07/02/2017
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 06/02/2017 désignant en qualité de Juge commissaire : Madame MONNOT Chantal et en qualité de Juge commissaire suppléant : Monsieur VILLEMONTE de la CLERGERIE Olivier en remplacement des juges commissaires précédemment désignés.
Numéro d'observation
F16/011586
Date d'ajout
23/02/2016
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 23/02/2016 arrêtant le le plan de redressement. Commissaire à l'exécution du plan : la Selarl OLIVIER BUISINE représentée par Maître Olivier BUISINE 1 PLACE SAINT NIZIER 69001 LYON
Numéro d'observation
F15/033229
Date d'ajout
18/08/2015
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 18/08/2015 prolongeant la période d'observation jusqu'au 24/02/2016, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
Numéro d'observation
F15/008748
Date d'ajout
24/02/2015
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 24/02/2015 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Juge commissaire : Monsieur DEFOND Eric, Juge commissaire suppléant : Monsieur THIBAUT Jacques-Olivier, Mandataire Judiciaire : Maître SABOURIN R.Bernard 219 RUE DUGUESCLIN 69427 LYON CEDEX 03, Administrateur judiciaire : la Selarl OLIVIER BUISINE représentée par Maître Olivier BUISINE 1 PLACE SAINT NIZIER 69001 LYON mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. Date de cessation des paiements : 15/01/2015
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).