Entreprise : CERAMIQUES DE CHAMPAGNE - SIREN 479 697 484
Identité
(Entreprise radiée le 31/08/2022)
Dénomination
CERAMIQUES DE CHAMPAGNE
SIREN (siège)
479 697 484
Date d'immatriculation au RNE
03/12/2004
Date de fin de la personne morale
02/12/2103
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
10 AV DE LA REPUBLIQUE 51300 VITRY-LE-FRANCOIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEPRINCE PIERRE , ANDRE , JACQUES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1957
Commune de résidence
Rocquencourt
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/08/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
09/11/2004
Siret
47969748400018
Code APE
4759B - Commerce de détail d'autres équipements du foyer
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
DISTRIBUTION DE TOUS PRODUITS ET ELEMENTS D'EQUIPEMENTS DESTINES A L'HABITATION, LES IMMEUBLES COLLECTIFS, LES COLLECTIVITES LOCALES ET TERRITORIALES
Adresse
10 AV 10 avenue de la République
51300 , Vitry-le-François - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
31/08/2022
Description
Radiation d'office - art. R 123-136 du code de commerce (à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de la mention de cessation d'activité, la société est radiée d'office).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
17/10/2006
Description
Jugement du tribunal de Commerce de PARIS en date du 05/10/2006 , ouvrant une procédure de liquidati on judiciaire à l'égard de la SARL CERAMIQUES DE C HAMPAGNE DISTRIBUTION CCD, par extension de la pro cédure ouverte à l'encontre de la SA SARREGUEMINES BATIMENT; Dit que la procédure se poursuivra sous patrimoine commun; Date de cessation des paiement s: 30/03/2006 Juge commissaire: Mme de MARLIAVE Ju ges Commissaires suppléants: M. GONZALEZ et M GALL ET Maintient la SCP MEILLE VALLIOT en la personne de Me VAILLIOT en qualité d'administrateur Maintie nt la SCP BROUARD DAUDE, en qualité de liquidateur
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
- Date de cessation : 05/10/2006. - Date de dissolution : 05/10/2006.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).