Entreprise : LE JARDIN DES VILLAS - SIREN 479 688 913
Identité
Dénomination
LE JARDIN DES VILLAS
Sigle
L.J.D.V
SIREN (siège)
479 688 913
Date d'immatriculation au RNE
30/11/2004
Date de fin de la personne morale
29/11/2103
Date de clôture
30/09
Date de la première clôture
30/09/2005
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
23 AV DE VERSAILLES 75016 PARIS 16 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PETIT JEAN-NOEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1965
Commune de résidence
Benerville Sur Mer
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 08/10/2014
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/05/2005
Siret
47968891300017
Nom commercial
HOTEL VILLA JOSEPHINE
Code APE
8230Z - Organisation de foires, salons professionnels et congrès
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Hôtellerie
Adresse
23 AV 23 avenue de Versailles
75016 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2004B2094718
Date d'ajout
19/09/2017
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 19/09/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
15
Date d'ajout
09/06/2016
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 08/06/2016 a prononcé la liquidation judiciaire sous le numéro P201601122 désigne liquidateur SELARL Montravers Yang-Ting en la personne de Me Marie-Hélène Montravers 11 boulevard de Sébastopol 75001 Paris, maintient M. Christian Tessiot, juge commissaire, met fin à la mission de l'administrateur SELARL Bauland-Carboni-Martinez & Associés en la personne de Me Carole Martinez
Numéro d'observation
14
Date d'ajout
13/04/2016
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 13/04/2016 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro P201601122 date de cessation des paiements le 13/10/2014, et a désigné juge commissaire : M. Christian Tessiot, administrateur : SELARL Bauland-Carboni-Martinez & Associés en la personne de Me Carole Martinez 7 rue de Caumartin 75009 Paris, avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire : SELARL Montravers Yang-Ting en la personne de Me Marie-Hélène Montravers 11 boulevard de Sébastopol 75001 Paris, et a ouvert une période d'observation expirant le 13/10/2016, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
08/10/2014
Description
Radiation d'office - art. R 123-136 du code de commerce (à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de la mention de cessation d'activité, la société est radiée d'office).
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
10/06/2014
Description
Mention d'office : cessation d'activité - art. R123-125 du code de commerce (LRAR revenue NPAI).
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).