Entreprise : C M B B - SIREN 479 685 851
Identité
Dénomination
C M B B
SIREN (siège)
479 685 851
Date d'immatriculation au RNE
30/11/2004
Début d’activité
01/01/2014
Date de fin de la personne morale
29/11/2103
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Acquisition, gestion et administration de tous immeubles bâtis ou non.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
2000 EUR
Adresse du siège
12 RUE RABELAIS 32000 AUCH FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BENSOUSSAN BRUNO
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1972
Commune de résidence
Auch
Nom, Prénom(s)
CAZALS MARIE , STEPHANE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1972
Commune de résidence
Auch
Dénomination
LECUSSAN FINANCE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Muret
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/2014
Siret
47968585100020
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition, gestion et administration de tous immeubles bâtis ou non.
Autres Activités
Acquisition, gestion et administration de tous immeubles bâtis ou non.
Adresse
12 RUE RABELAIS
32000 , AUCH - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
22/11/2004
Siret
47968585100012
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
5 RUE HENRY DE GORSSE
31000 , TOULOUSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2332
Date d'ajout
31/07/2014
Description
Modification relative aux associés à compter du 30/06/2014 : Nouveau : JF HOLDING (SASU), Associé indéfiniment responsable
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1527
Date d'ajout
21/05/2014
Description
Immatriculation suite à transfert entrant du siège social et de l'établissement principal, sans maintien dans le ressort du Greffe d'origine à compter du 01/01/2014 - Ancienne adresse du siège et principal : rue Henry de Gorsse - 31000 Toulouse (suppression / radiation Rcs Toulouse) - Nouvelle adresse du siège et principal : 12 rue Rabelais - 32000 Auch Modifications relative aux dirigeants et aux associés à compter du 23/04/2014 : - Partant : MOLINIE Christophe, Gérant et Associé - Modifié : BENSOUSSAN Bruno, Associé devient Gérant et Associé - Nouveau : CAZALS Marie, Associée
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).