Entreprise : SCI LAURANGE - SIREN 479 685 612
Identité
(Entreprise radiée le 11/04/2019)
Dénomination
SCI LAURANGE
SIREN (siège)
479 685 612
Date d'immatriculation au RNE
29/12/2006
Fermeture de l'établissement - 47968561200026
- Date d'effet de la fermeture : 30/12/2018
Fermeture de l'établissement - 47968561200018
- Date d'effet de la fermeture : 24/11/2006
Date de fin de la personne morale
28/12/2103
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
100 EUR
Adresse du siège
26 RUE ANGE FONTAN 35400 SAINT-MALO FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DIGNE MARIE-ANGE
Nom d'usage
VASSEUR
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1956
Commune de résidence
Saint-Malo
Nom, Prénom(s)
VASSEUR LAURENT
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1955
Commune de résidence
Saint-Malo
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 24/11/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/11/2004
Siret
47968561200018
Code APE
702C
Adresse
10 PL BOULC H
29610 , PLOUIGNEAU - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/12/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
24/11/2006
Siret
47968561200026
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition et gestion d'un patrimoine immobilier
Adresse
26 RUE 26 rue Ange Fontan
35400 , Saint-Malo - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2468
Date d'ajout
11/04/2019
Description
Radiation du RCS le 11/04/2019 avec effet au 17/01/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1218
Date d'ajout
15/02/2019
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 30/12/2018 Liquidateur : VASSEUR Marie-Ange Le siège de la liquidation est fixé à : 2 place du Centre 35800 Saint-Briac-sur-Mer Journal d'annonces légales : LE JOURNAL DE VITRE en date du 01/02/2019
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Dépôt des statuts d'origine au greffe du siège social primitif : À Morlaix le 02.12.04 Liste des sièges sociaux antérieurs : du 20.11.04 au 24.11.06 : 10 place des frères Boulch 29610 Plouigneau
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).