Entreprise : SCI MUGA DEL MAR - SIREN 479 641 912
Identité
Dénomination
SCI MUGA DEL MAR
SIREN (siège)
479 641 912
Date d'immatriculation au RNE
01/12/2004
Début d’activité
01/01/2005
Date de fin de la personne morale
30/11/2103
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Locations meublées
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1200 EUR
Adresse du siège
40 RUE DU LAVOIR 70100 BEAUJEU-SAINT-VALLIER-PIERREJUX-ET-QUITTEUR FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ MR ARMAND BERGELIN
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BERGELIN ARNAUD , PIERRE , JEAN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1958
Commune de résidence
Beaujeu St Vallier Quitteur Pierrejux
Nom, Prénom(s)
PERRIN ODILE
Nom d'usage
BERGELIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1962
Commune de résidence
Beaujeu St Vallier Quitteur Pierrejux
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/2005
Siret
47964191200015
Nom commercial
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MUGA DEL MAR
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Locations meublées
Autres Activités
Locations meublées
Adresse
40 RUE DU LAVOIR
70100 , BEAUJEU-SAINT-VALLIER-PIERREJUX-ET-QUITTEUR - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ MR ARMAND BERGELIN
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
3558
Date d'ajout
11/12/2013
Description
Modification relative aux associés à compter du 12/08/2013 : Partant : FABRE François, Associé indéfiniment responsable Modification du domicile : BERGELIN Arnaud, Pierre, Jean, Gérant, Associé indéfiniment responsable Modification du domicile : BERGELIN Odile, Associé indéfiniment responsable
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
816
Date d'ajout
29/04/2008
Description
Modification relative aux associés à compter du 28/01/2008 : Maintenu : BERGELIN Odile, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE Maintenu : FABRE François, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE Maintenu : BERGELIN Arnaud Pierre Jean, GÉRANT ASSOCIÉ Partant : PERRET Carole, ASSOCIE SOCIETE CIVILE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).