Entreprise : SCI ID DUPLAIX - SIREN 479 612 293
Identité
Dénomination
SCI ID DUPLAIX
SIREN (siège)
479 612 293
Date d'immatriculation au RNE
07/12/2004
Début d’activité
05/11/2004
Date de fin de la personne morale
06/12/2103
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
L'acquisition, la construction, l'administration et la gestion de tous immeubles et biens immobiliers et notamment d'un immeuble situé en vannes, Z.I. du Prat, Avenue Paul Duplaix
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
27 CHE DU LAC 56450 THEIX-NOYALO FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Noyalo
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOHELAY JEAN-PAUL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1964
Commune de résidence
Theix-Noyalo
Dénomination
ID HOLDING
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Vannes
Dénomination
MPMM
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Theix-Noyalo
Dénomination
BR
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Theix-Noyalo
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
05/11/2004
Siret
47961229300015
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'acquisition, la construction, l'administration et la gestion de tous immeubles et biens immobiliers et notamment d'un immeuble situé en vannes, Z.I. du Prat, Avenue Paul Duplaix
Autres Activités
L'acquisition, la construction, l'administration et la gestion de tous immeubles et biens immobiliers et notamment d'un immeuble situé en vannes, Z.I. du Prat, Avenue Paul Duplaix
Adresse
27 CHE DU LAC
56450 , THEIX-NOYALO - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Noyalo
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1457
Date d'ajout
21/02/2020
Description
Modification relative aux associés à compter du 30/12/2019 : Partant : BOHELAY Françoise Jeanne-Marie, Associé indéfiniment responsable Nouveau : MPMM (SC), Associé indéfiniment responsable Nouveau : BR (SC), Associé indéfiniment responsable Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 30/12/2019 : Changement de qualité : BOHELAY Jean-Paul, Gérant, Associé indéfiniment responsable devient Gérant
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).