Entreprise : FDRS - SIREN 479 607 954
Identité
(Entreprise radiée le 12/12/2019)
Dénomination
FDRS
SIREN (siège)
479 607 954
Date d'immatriculation au RNE
03/12/2004
Fermeture de l'établissement - 47960795400019
- Date d'effet de la fermeture : 01/01/2011
Fermeture de l'établissement - 47960795400027
- Date d'effet de la fermeture : 31/10/2019
Date de fin de la personne morale
02/12/2103
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
37000 EUR
Adresse du siège
RTE DE LA SAMARITAINE 59140 DUNKERQUE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PORT 2434 2434
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GUILLEMINOT PIERRE , JEAN-BAPTISTE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1981
Commune de résidence
Mulhouse
Dénomination
KPMG AUDIT IS SAS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Nanterre Cedex
Dénomination
SALUSTRO REYDEL SA
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Nanterre Cedex
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
24/11/2004
Siret
47960795400019
Code APE
3314Z - Réparation d'équipements électriques
Activité principale
Réparation d'équipements électriques
Adresse
1 RUE DES OYATS
59240 , DUNKERQUE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/10/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/03/2011
Siret
47960795400027
Code APE
3314Z - Réparation d'équipements électriques
Activité principale
Réparation d'équipements électriques
Adresse
RTE DE LA SAMARITAINE
59140 , DUNKERQUE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PORT 2434 2434
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F12/002412
Date d'ajout
26/06/2012
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 29/05/2012
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F11/002548
Date d'ajout
28/06/2011
Description
A Compter du 17/05/2011, décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social.
Numéro d'observation
F11/000408
Date d'ajout
01/02/2011
Description
A compter du 01/01/2011, cessation d'activité de la société suite à la cession de fonds de commerce de Maintenance de moteurs électriques et de machines tournantes. sis 1, rue des Oyats 59240 Dunkerque exploité depuis le 18/02/2005 sous le mode d'exploitation directe et sous le nom commercial FDRS.
Numéro d'observation
F10/002593
Date d'ajout
06/07/2010
Description
A compter du 18/05/2010, décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).