Entreprise : AU LOUP DORT - SIREN 479 601 205
Identité
Dénomination
AU LOUP DORT
SIREN (siège)
479 601 205
Date d'immatriculation au RNE
21/12/2004
Début d’activité
10/11/2004
Dissolution
Date de fin de la personne morale
20/12/2103
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Propriété acquisition édification administration et exploitation de biens immobiliers
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
15000 EUR
Adresse du siège
7 AV DE LA LIBERATION 04400 BARCELONNETTE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LES COTEAUX
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHABRE JEAN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1944
Commune de résidence
Barcelonnette
Dénomination
SOCIETE FRANCO AFRICAINE DE PARTICIPATION
Qualité
Autre
Commune de résidence
Paris 07
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
10/11/2004
Siret
47960120500012
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Propriété acquisition édification administration et exploitation de biens immobiliers
Autres Activités
Propriété acquisition édification administration et exploitation de biens immobiliers
Adresse
7 AV DE LA LIBERATION
04400 , BARCELONNETTE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LES COTEAUX
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2360
Date d'ajout
11/05/2016
Description
Dissolution de la société suite à réunion de toutes les parts en une seule main à compter du 13/04/2016 Décision de l'associé unique en date du 13/04/2016 Dénomination de l'associé unique : SA FRANCO AFRICAINE DE PARTICIPATION RCS Paris 612 024 760 Journal d'annonces légales : Les Petites Affiches des Alpes de H en date du 09/05/2016
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de digne ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Manosque. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Manosque décliné toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
681
Date d'ajout
14/04/2005
Description
Transmission universelle du patrimoine Transmission universelle du patrimoine de la Sci Mer et Montagne dont le siège social est A : Hôtel de la patinoire - station de Pra-Loup - 04400 - Uvernet-fours - Rcs digne D 334299492 - radiée le 12.04.2005. Date d'effet : 13/01/2005
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).