Entreprise : A.T.S. - SIREN 479 596 348
Identité
Dénomination
A.T.S.
SIREN (siège)
479 596 348
Date d'immatriculation au RNE
25/11/2004
Début d’activité
09/11/2004
Date de fin de la personne morale
24/11/2103
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Gestion de biens, Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activité principale
Location immobilière
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
2000 EUR
Adresse du siège
RUE DE BELGIQUE 49280 LA SEGUINIERE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DES GRANDS BOIS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GIRARD FRANCOISE
Nom d'usage
DELAHAYE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1960
Commune de résidence
Begrolles-en-Mauges
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
09/11/2004
Siret
47959634800025
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Location immobilière
Autres Activités
Location immobilière
Adresse
RUE DE BELGIQUE
49280 , LA SEGUINIERE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DES GRANDS BOIS
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 16/06/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
09/11/2004
Siret
47959634800017
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
21 RUE DES METIERS
49280 , SAINT-LEGER-SOUS-CHOLET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8548
Date d'ajout
16/07/2012
Description
Transfert du siège social et principal à compter du 16/06/2012 : Ancienne adresse : 21 RUE DES METIERS 49280 ST LEGER SOUS CHOLET Nouvelle adresse : rue de Belgique - ZI des Grands Bois 49280 La Séguinière Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 16/06/2012 : Modifié : DELAHAYE Françoise, Gérant(e), demeurant l'Autriche 49122 Begrolles-en-Mauges
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).