Entreprise : ARSA - SIREN 479 586 968
Identité
Dénomination
ARSA
SIREN (siège)
479 586 968
Date d'immatriculation au RNE
14/09/2012
Début d’activité
29/06/2012
Date de fin de la personne morale
13/09/2054
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquisition construction de tous locaux gestion entretien desdits locaux réalisation travaux d'amélioration.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1500 EUR
Adresse du siège
378 CHE DE FRIGOULET 34190 SAINT-BAUZILLE-DE-PUTOIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AURIERES JEAN-PIERRE , ROBERT , ANDRE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1969
Commune de résidence
Monoblet
Nom, Prénom(s)
AURIERES-MEYRIEUX MARINE , SIMONE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1999
Commune de résidence
Prades-le-Lez
Nom, Prénom(s)
AURIERES-MEYRUEIX BORIS , JOSEPH
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1994
Commune de résidence
Roquedur
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
29/06/2012
Siret
47958696800022
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition construction de tous locaux gestion entretien desdits locaux réalisation travaux d'amélioration.
Autres Activités
Acquisition construction de tous locaux gestion entretien desdits locaux réalisation travaux d'amélioration.
Adresse
378 CHE DE FRIGOULET
34190 , SAINT-BAUZILLE-DE-PUTOIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 29/06/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
24/11/2004
Siret
47958696800014
Code APE
6820A - Location de logements
Activité principale
Location de logements
Adresse
15 GRAND RUE
30440 , SUMENE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
17430
Date d'ajout
14/09/2012
Description
Changement de gérant à compter du 29/06/2012 partant : AURIERES Sandy et AURIERES Armelle nouveau : AURIERES Jean-Pierre
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).