Entreprise : SCI VIEUX PORT NORMANDIE - SIREN 479 571 531
Identité
Dénomination
SCI VIEUX PORT NORMANDIE
SIREN (siège)
479 571 531
Date d'immatriculation au RNE
08/11/2004
Début d’activité
23/06/2004
Date de fin de la personne morale
07/11/2103
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2004
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1500 EUR
Adresse du siège
113 RUE SAINT-HONORE 75001 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DORESSE BERTRAND
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1967
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
23/06/2004
Siret
47957153100017
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS
Adresse
113 RUE SAINT-HONORE
75001 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
01/01/2008
Siret
47957153100025
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
27680 , VIEUX-PORT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA BONNE AUBERGE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2004D055225
Date d'ajout
06/04/2022
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 31-03-2022 LE TRIBUNAL Judiciaire DE Paris A PRONONCE LA CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF. ARTICLE R. 123-129-1° DU CODE DE COMMERCE.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
22/03/2017
Description
Jugement du Tribunal de grande instance de Paris en date du 16-03-2017 a prononcé Prononce l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, fixe la date de cessation des paiements au 16 septembre 2015, désigne Mme Elisabeth Goury en qualité de juge commissaire et M. Olivier Lichy en qualité de juge commissaire suppléant, désigne Me Frédérique Lévy de la SELAFA MJA, 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75010 Paris, en qualité de liquidateur.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).