Entreprise : D E F IMMOBILIER - SIREN 479 564 809
Identité
(Entreprise radiée le 30/12/2021)
Dénomination
D E F IMMOBILIER
SIREN (siège)
479 564 809
Date d'immatriculation au RNE
23/11/2004
Fermeture de l'établissement - 47956480900016
- Date d'effet de la fermeture : 10/05/2010
Date de fin de la personne morale
22/11/2103
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
2 RUE DU COMMERCE 14190 GRAINVILLE-LANGANNERIE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FOURNIER ERIC
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1958
Commune de résidence
Ouistreham
Nom, Prénom(s)
MALASSIS DOMINIQUE
Nom d'usage
FOURNIER
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1958
Commune de résidence
Ouistreham
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 10/05/2010
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
02/12/2004
Siret
47956480900016
Code APE
4110A - Promotion immobilière de logements
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition D'un immeuble sis A 2 rue du commerce 14190 Grainville Langannerie L'administration et L'exploitation par bail, location ou autrement du dit immeuble et de tous autres immeubles bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire ultérieurement par voie D'acquisition, échange apport ou autrement
Adresse
2 RUE 2 Rue du Commerce
14190 , Grainville-Langannerie - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
23343
Date d'ajout
30/12/2021
Description
Radiation d'office du RCS Caen le 30/12/2021 avec effet au 10/05/2010
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Condé sur Noireau ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Caen. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Caen décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
10/05/2007
Description
Dissolution à compter du 31/12/2006, liquidateur : FOURNIER né(e) MALASSIS Dominique, siège de la liquidation : 41 Avenue Andry 14150 Ouistreham, parution de la publicité légale : L'Agriculteur Normand paru le 19/04/2007
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT INITIAL DES STATUTS DEPOT DE L'ACTE AU GREFFE le 23 novembre 2004 -No A1141 - L'AGRICULTEUR NORMAND du 18 novembre 2004
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).