Entreprise : KERDONIS PARTICIPATIONS - SIREN 479 547 523
Identité
Dénomination
KERDONIS PARTICIPATIONS
SIREN (siège)
479 547 523
Date d'immatriculation au RNE
19/11/2004
Début d’activité
01/04/2024
Date de fin de la personne morale
18/11/2103
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
holding financier
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Capital social
100000 EUR
Adresse du siège
Bee Cowork Centre d'Affaires Alphasis Espace Performance III Bât. T 35760 Saint-Grégoire FRANCE
Représentants
Nom, Prénom(s)
GAUDIN RENE , EUGENE , JEAN
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1948
Commune de résidence
La Mézière
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/04/2024
Siret
47954752300031
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
holding financier
Autres Activités
Holding financier.
Adresse
Bee Cowork Centre d'Affaires Alphasis Espace Performance III Bât. T
35760 , Saint-Grégoire - FRANCE
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/04/2024
Type d'établissement
Siège et principal fermé
Date début d’activité
22/11/2004
Siret
47954752300023
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
holding financier
Autres Activités
Holding financier.
Adresse
5 AV des Peupliers
35510 , Cesson-Sévigné - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/05/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
22/11/2004
Siret
47954752300015
Code APE
741J
Adresse
MANOIR DE LA COUDRE
35520 , MELESSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
36623
Date d'ajout
07/12/2023
Description
Jugement du tribunal de commerce de Rennes, prononce en date du 06/12/2023, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2023J00514, date de cessation des paiements le 11/10/2023 désigne Administrateur SELARL Ajassocies, prise en la personne de Maître Maxime Lebreton 27 Cours Raphael Binet Le Chephren - BP 80927 35009 Rennes avec pour mission : assister l'entreprise dans tous les actes concernant la gestion, Mandataire judiciaire SELARL Athena prise en la personne de Maître Charlotte Thirion 20 Boulevard d'Isly et 3 pl Gal Giraud Immeuble LES 3 SOLEILS 35000 Rennes, et ouvre une période d'observation expirant le 06/06/2024 Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
58269
Date d'ajout
17/07/2014
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 27.06.2014
Numéro d'observation
34178
Date d'ajout
28/06/2013
Description
Modification exceptionnelle de la date de clôture de l'exercice. 31/12/2013
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
19/11/2004
Description
Historique des observations depuis le 19/11/2004 : - ANCIEN SIEGE SOCIAL : * DU 22.11.2004 AU 01.05.2006, MELESSE, MANOIR DE LA COUDRE.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
NC
Description
Observations concernant l'établissement situé 5 avenue des Peupliers, Bâtiment Orion A 35510 Cesson-Sévigné : Observation depuis le 19/11/2004 : - ORIGINE DE L'ETABLISSEMENT : * DU 22.11.2004 AU 01.05.2006, MELESSE, MANOIR DE LA COUDRE, CREATION, TRANSFERE.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).