Entreprise : SCI PLAINE ST DENIS - SIREN 479 506 198
Identité
(Entreprise radiée le 15/11/2018)
Dénomination
SCI PLAINE ST DENIS
SIREN (siège)
479 506 198
Date d'immatriculation au RNE
04/08/2009
Date de fin de la personne morale
03/08/2103
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
80 AV DE LA TOULOUBRE 13540 AIX-EN-PROVENCE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LES ARNAUDES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GAZAGNES FRANCOIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1966
Commune de résidence
Clichy
Nom, Prénom(s)
SANTIAGO EMMANUEL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1963
Commune de résidence
Puyricard
Dénomination
SARL CINE
Qualité
Autre
Commune de résidence
Rennes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/07/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/11/2004
Siret
47950619800023
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition de tous immeubles bâtis ou non bâtis, administration et exploitation pour bail , location ou autrement de ces immeubles.
Adresse
80 AV 80 avenue Touloubre les Arnaudes
13540 , Puyricard - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LES ARNAUDES
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 03/07/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/11/2004
Siret
47950619800015
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
LA NOE D ESTOLLES
35230 , NOYAL-CHATILLON-SUR-SEICHE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
15410
Date d'ajout
15/11/2018
Description
Radiation du RCS le 15/11/2018 avec effet au 31/07/2018 Cloture de la liquidation Disparition du fonds
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
13243
Date d'ajout
08/10/2018
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 15/06/2018 Liquidateur : SANTIAGO Emmanuel Le siège de la liquidation est fixé à : 80 avenue Touloubre les Arnaudes 13540 Puyricard Journal d'annonces légales : LES NOUVELLES PUBLICATIONS en date du 24/08/2018
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
CETTE SOCIETE A TRANSFERE SON SIEGE SOCIAL DE NOYAL CHATILLON SUR SEICHE 35230 - LA NOE D'ESTOLLES OU ELLE AVAIT COMMENCE SON ACTIVITE A PARTIR DU 15.11.2004.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).