Entreprise : SEBELI - SIREN 479 472 771
Identité
Dénomination
SEBELI
SIREN (siège)
479 472 771
Date d'immatriculation au RNE
29/11/2004
Début d’activité
01/11/2004
Date de fin de la personne morale
28/11/2103
Date de clôture
30/09
Date de la première clôture
31/12/2005
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activité principale
MARCHAND DE VINS LIQUEURS BRASSERIE
Code APE
5630Z - Débits de boissons
Capital social
100 EUR
Adresse du siège
70 B BD AUGUSTE BLANQUI 75013 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Ennaouaji MOURAD
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1971
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
Geisler EMMANUEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1959
Commune de résidence
Asnières-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
Rossignol PIERRE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1947
Commune de résidence
Montesson
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/11/2004
Siret
47947277100019
Enseigne
HAVANE CAFE
Code APE
5630Z - Débits de boissons
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
MARCHAND DE VINS LIQUEURS BRASSERIE
Adresse
70 B BD AUGUSTE BLANQUI
75013 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2004B2079036
Date d'ajout
04/02/2022
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 04/02/2022, arrêtant le plan de redressement, désigne M. Mourad Ennaouaji, comme tenu d'exécuter le plan, durée du plan 10 ans, nomme commissaire à l'exécution du plan SELARL P2G en la personne de Me Charles Gorins 48 rue La Fayette 75009 Paris, met fin à la mission de SELARL P2G en la personne de Me Charles Gorins , 48 rue La Fayette 75009 Paris , Administrateur , maintient ,SELAFA MJA en la personne de Me Valérie Leloup-Thomas , 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris Cedex 10 , Mandataire judiciaire, sous le numéro P202000338
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2004B2079033
Date d'ajout
04/05/2021
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 29/04/2021 prolongeant à titre exceptionnel la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 06/05/2021, soit jusqu'au 06/11/2021
Numéro d'observation
2004B2079031
Date d'ajout
19/11/2020
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 19/11/2020 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 06/11/2020, soit jusqu'au 06/05/2021
Numéro d'observation
2004B2079028
Date d'ajout
06/02/2020
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 06/02/2020 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro P202000338 date de cessation des paiements le 06/08/2018, et a désigné juge commissaire : Mme Pascale Cholmé, administrateur : SELARL AJAssocies en la personne de Me Charles Gorins 48 rue La Fayette 75009 Paris, , avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire : SELAFA MJA en la personne de Me Valérie Leloup-Thomas 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris Cedex 10, , et a ouvert une période d'observation expirant le 06/08/2020, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).