Entreprise : VIKYARD - SIREN 479 467 490
Identité
Dénomination
VIKYARD
SIREN (siège)
479 467 490
Date d'immatriculation au RNE
16/11/2004
Début d’activité
07/11/2004
Date de fin de la personne morale
15/11/2103
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
ACHAT DE TOUS TERRAINS, IMMEUBLES ET BIENS IMMOBILIERS, CONSTRUCTION ET AMENAGEMENT D IMMEUBLES A USAGE PROFESSIONNEL ET D HABITATION
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
30000 EUR
Adresse du siège
21 RUE DE BECQUERET 50270 BARNEVILLE-CARTERET FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE ARTISANAL DU PRE BECO
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BLANC ERIC , ALAIN , WALTER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1957
Commune de résidence
Les Moitiers-d'Allonne
Nom, Prénom(s)
MABIRE HALVARD
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1956
Commune de résidence
Barneville-Carteret
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
07/11/2004
Siret
47946749000013
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Achat de tous terrains, immeubles et biens immobiliers - construction et aménagement D immeubles à usage professionnel et D habitation administration entretien gestion par la location ou la revente de tous immeubles
Autres Activités
Achat de tous terrains, immeubles et biens immobiliers - construction et aménagement D immeubles à usage professionnel et D habitation administration entretien gestion par la location ou la revente de tous immeubles
Adresse
21 RUE DE BECQUERET
50270 , BARNEVILLE-CARTERET - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE ARTISANAL DU PRE BECO
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1947
Date d'ajout
07/08/2015
Description
Modification relative aux associés à compter du 24/07/2015 : Partant : HUON DE PENANSTER Eric, Associé - Nouveau : BLANC Eric, Alain, Walter, Associé - Changement de qualité : MABIRE Halvard, Gérant, Associé devient Gérant, Associé
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).