Entreprise : LES AVENS DE THIEY - SIREN 479 450 959
Identité
(Entreprise radiée le 02/03/2023)
Dénomination
LES AVENS DE THIEY
SIREN (siège)
479 450 959
Date d'immatriculation au RNE
04/11/2004
Date de fin de la personne morale
03/11/2103
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1500 EUR
Adresse du siège
760 CHE DE LA TIRE 06250 MOUGINS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LES OLIVIERS 1
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FERRY MICHEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1946
Commune de résidence
Anould
Nom, Prénom(s)
CIAVARELLI LUCAS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1998
Commune de résidence
Cagnes-sur-Mer
Nom, Prénom(s)
CIAVARELLI PATRICIA
Nom d'usage
FERRY
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1969
Commune de résidence
Mougins
Nom, Prénom(s)
CRISTINA ISABELLE , MARIE , ALINE
Nom d'usage
SOLARINO
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1959
Commune de résidence
Saint-Vallier-de-Thiey
Nom, Prénom(s)
SOLARINO SERGE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1960
Commune de résidence
Saint-Vallier-de-Thiey
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 02/03/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
13/10/2004
Siret
47945095900016
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de logements
Adresse
1 ALL DE ST PONS
06460 , SAINT-VALLIER-DE-THIEY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 28/11/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
13/10/2004
Siret
47945095900032
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition par voie d'achat ou d'apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l'aménagement, l'administration et la location de tous biens et droits immobiliers, de tous biens et droits pouvant constituer l'accessoire, l'annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en question.
Adresse
760 CHE les Oliviers 1 760 Chemin de la Tire
06250 , Mougins - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LES OLIVIERS 1
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 04/03/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/03/2018
Siret
47945095900024
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
764 CHE DES ARGELAS
06250 , MOUGINS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2144
Date d'ajout
01/03/2023
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/01/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
29/12/2022
Description
Dissolution à compter du 28/11/2022 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 28/11/2022, siège de la liquidation : 20 ZAC du Pilon 06460 Saint-Vallier-de-Thiey
Numéro d'observation
17708
Date d'ajout
29/12/2022
Description
Cessation totale d'activité à compter du 28/11/2022 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
79488
Date d'ajout
27/03/2018
Description
Radiation : entreprise désormais immatriculée au Rcs de CANNES
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).