Entreprise : JOSE LUIS FERREIRA CONSTRUCTION - SIREN 479 364 069
Identité
Dénomination
JOSE LUIS FERREIRA CONSTRUCTION
Sigle
JLFC
SIREN (siège)
479 364 069
Date d'immatriculation au RNE
04/11/2004
Date de fin de la personne morale
03/11/2103
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
2000 EUR
Adresse du siège
4 RUE DU GENERAL LECLERC 77170 BRIE-COMTE-ROBERT FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ SCI BOURGEOIS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RANCAO FERREIRA JOSE , LUIS
Nom d'usage
RANCAO FERREIRA
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1961
Commune de résidence
Brie-Comte-Robert
Dénomination
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BOURGEOIS
Qualité
Autre
Commune de résidence
Brie-Comte-Robert
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 03/07/2006
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
25/10/2004
Siret
47936406900019
Code APE
452V
Origine du fonds
Création
Activité principale
Rénovation, peinture, ravalement, isolation, gros oeuvre, second oeuvre et d'une manière générale tout ce qui paut se rapporter directement ou indirectement à ces activités.
Adresse
4 RUE 4 Avenue du Général Leclerc
77170 , Brie-Comte-Robert - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ SCI BOURGEOIS
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
01/12/2008
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de Melun du 01/12/2008 prononçant la clôture pour insuffisance d'actif.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
13/03/2008
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de du 13/03/2008 nommant Sté ANGEL HAZANE représentée par Me ANGEL 49-51 avenue du Président Salvador Allendé 77100 Meaux en qualité de liquidateur en remplacement de Me François COGNET
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
07/01/2008
Description
: Par ordonnance du 26 Novembre 2007 Maîtres JOUSSET et DARGENT ont été désignés co-administrateurs provisoires avec pour mission d'accomplir les actes nécessaires à la gestion de l'étude de Maître François COGNET à compter du 1er Décembre 2007
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
04/07/2006
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de MELUN du 03/07/2006 prononçant la liquidation judiciaire avec application de la procédure de liquidation judiciaire générale Liquidateur Judiciaire : Maitre COGNET François 52 RUE DAJOT 77000 MELUN
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
07/06/2006
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de MELUN du 06/06/2006 ouvrant une procédure de redressement judiciaire Cessation des paiements en date du 15/07/2005. Mandataire Judiciaire : Maitre COGNET François 52 RUE DAJOT 77000 MELUN
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
NC
Description
- Date de cessation d'activité : 03/07/2006.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
18 2006-07-03 PRONONC. DE LIQUIDATION JUDICIAIRE 2007-12-07 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN COGNET,19 2008-12-01 CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF 2009-01-22 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN,24 2016-05-28 INTERDICTION DE GERER 2009-01-22 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).