Entreprise : DU FOUZON - SIREN 479 362 196
Identité
Dénomination
DU FOUZON
SIREN (siège)
479 362 196
Date d'immatriculation au RNE
12/11/2004
Date de fin de la personne morale
11/11/2103
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Qualité
Actif agricole
Capital minimum
25.5 EUR
Adresse du siège
MAIRIE DE COUFFY 41110 COUFFY FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Mairie de Couffy
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEROUEIL ANDRE
Qualité
Administrateur
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1971
Commune de résidence
Vatan
Nom, Prénom(s)
LUCAS JOEL , YVES
Qualité
Liquidateur, Administrateur
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1960
Commune de résidence
CHATEAUVIEUX
Nom, Prénom(s)
PLAZA ANDRE
Qualité
Administrateur
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1968
Commune de résidence
Lye
Nom, Prénom(s)
POIRIER PHILIPPE , STEPHANE
Qualité
Liquidateur, Administrateur
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1961
Commune de résidence
COUFFY
Dénomination
EARL BOURGANELLE
Qualité
Administrateur
Mention de la qualité
Actif agricole
Commune de résidence
Couffy
Dénomination
EARL REGIS MANDARD
Qualité
Administrateur
Mention de la qualité
Actif agricole
Commune de résidence
Lye
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 02/04/2019
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
12/11/2004
Siret
47936219600012
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Polyculture, élevage
Adresse
MAIRIE DE COUFFY
41110 , COUFFY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Mairie de Couffy
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6532
Date d'ajout
21/10/2019
Description
Radiation du RCS le 21/10/2019 avec effet au 02/04/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
38
Date d'ajout
04/01/2018
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 01/01/2018 Liquidateurs : POIRIER Philippe Stéphane et LUCAS Joël Yves Le siège de la liquidation est fixé à : Mairie de Couffy 41110 Couffy Journal d'annonces légales : Horizons Loir et Cher en date du 17/11/2017
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).