Entreprise : DOMINAT - SIREN 479 314 643
Identité
Dénomination
DOMINAT
SIREN (siège)
479 314 643
Date d'immatriculation au RNE
04/11/2004
Date de fin de la personne morale
03/11/2103
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
1 RUE DE LA MARNE MAL JOFFRE 06500 MENTON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PICARD NATHALIE , ISABELLE , ANNE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1966
Commune de résidence
Menton
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/09/2010
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/11/2004
Siret
47931464300012
Enseigne
LE JARDIN DES LYS
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
TOUTES LES ACTIVITES DES METIERS DE BOUCHE (RESTAURATION LEGERE A EMPORTER OU PAS, SALON DE THE, GLACIER, RESTAURATION TRADITIONNELLE, ) TOUTES LES ACTIVITES LIEES AUX METIERS DE LA DECORATION D'INTERIEUR D'APPARTEMENTS OU DE LOCAUX
Adresse
1 RUE DE LA MARNE MAL JOFFRE
06500 , MENTON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
.
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
38017
Date d'ajout
19/09/2018
Description
Mention d'office : cessation d'activité à l'adresse déclarée - article R123-125 alinéa 1 du code de commerce,
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
13943
Date d'ajout
06/11/2009
Description
Pli Non Distribuable
Numéro d'observation
10521
Date d'ajout
06/08/2009
Description
Dissolution à compter du 28/05/2009 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 28/05/2009 siège de la liquidation au domicile du liquidateur parution de la publicité légale Avenir du 07/08/2009
Numéro d'observation
36342
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Transfert de l'immatriculation le 1er janvier 2009 au greffe de Nice
Numéro d'observation
1072
Date d'ajout
23/07/2007
Description
- NOMINATION OU MODIFICATION DE DIRIGEANT(S) - ART. 15-10A SUIVANT PV AGE EN DATE DU 16/10/2006 DEMISSION DE SES FONCTIONS DE CO- GERANTE DE MME BROCHIER Dominique. MME PICARD Nathalie DEMEURE SEULE GERANTE. - DATE D'EFFET : 16/10/2006
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).