Entreprise : SCI DES TILLEULS - SIREN 479 285 348
Identité
(Entreprise radiée le 30/08/2023)
Dénomination
SCI DES TILLEULS
SIREN (siège)
479 285 348
Date d'immatriculation au RNE
27/10/2004
Fermeture de l'établissement - 47928534800013
- Date d'effet de la fermeture : 18/07/2023
Date de fin de la personne morale
26/10/2103
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
486704 EUR
Adresse du siège
6 RUE ALBERT POUTRAIN 59310 ORCHIES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
6-8
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ANDRIVON ANDRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1931
Commune de résidence
Orchies
Nom, Prénom(s)
ANDRIVON ERIC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1961
Commune de résidence
Orchies
Nom, Prénom(s)
ANDRIVON MARIE-CHRISTINE
Nom d'usage
LEROY
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1958
Commune de résidence
Orchies
Nom, Prénom(s)
ANDRIVON CHRISTOPHE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1968
Commune de résidence
Orchies
Nom, Prénom(s)
ANDRIVON LUC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1963
Commune de résidence
Orchies
Nom, Prénom(s)
BAUDAIN JANINE
Nom d'usage
ANDRIVON
Qualité
Liquidateur, Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1931
Commune de résidence
Orchies
Nom, Prénom(s)
SOMMERARD ISABELLE
Nom d'usage
ANDRIVON
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1963
Commune de résidence
Orchies
Nom, Prénom(s)
ANDRIVON ESTELLE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1990
Commune de résidence
Bousignies
Nom, Prénom(s)
ANDRIVON CAROLINE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1987
Commune de résidence
Clermont-le-Fort
Nom, Prénom(s)
ANDRIVON STEPHANE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1992
Commune de résidence
Marseille 7e Arrondissement
Nom, Prénom(s)
MARCOTTE ANNICK
Nom d'usage
ANDRIVON
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1937
Commune de résidence
Orchies
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 18/07/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/09/2004
Siret
47928534800013
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition de biens mobiliers et immobiliers et administration
Adresse
6 RUE 6/8 rue Albert Poutrain
59310 , Orchies - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
6-8
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6711
Date d'ajout
30/08/2023
Description
Radiation du RCS Douai le 30/08/2023 avec effet au 18/07/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
24/08/2023
Description
Dissolution à compter du 18/07/2023 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 18/07/2023, siège de la liquidation : 6-8 Rue Albert Poutrain 59310 Orchies, parution de la publicité légale : Terres et Territoires paru le 28/07/2023
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Parution de l'immatriculation dans la gazette nord Pas-de-Calais du 28 octobre 2004.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).