Entreprise : FISTO - SIREN 479 281 313
Identité
Dénomination
FISTO
SIREN (siège)
479 281 313
Date d'immatriculation au RNE
15/11/2004
Début d’activité
01/11/2005
Date de fin de la personne morale
14/11/2103
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
exploitation supermarché distribution de carburant délivrance et traitement cartes de paiement /ou crédit commercialisation de crédit et assurances aux particuliers
Code APE
4711D - Supermarchés
Capital social
728000 EUR
Adresse du siège
AV PAUL VERLAINE 76610 LE HAVRE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CENTRE CIAL APLEMONT
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
B.M.V. AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Le Havre
Dénomination
PINCIACUM
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Beuzeville
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/11/2005
Siret
47928131300011
Code APE
4711D - Supermarchés
Origine du fonds
Prise en location gérance
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
exploitation supermarché distribution de carburant délivrance et traitement cartes de paiement /ou crédit commercialisation de crédit et assurances aux particuliers
Adresse
AV PAUL VERLAINE
76610 , LE HAVRE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CENTRE CIAL APLEMONT
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F23/009146
Date d'ajout
27/10/2023
Description
Jugement du Tribunal de Commerce du Havre en date du 27/10/2023 prononçant la modification du plan de continuation.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F21/008247
Date d'ajout
03/09/2021
Description
Jugement du Tribunal de Commerce du Havre en date du 03/09/2021 homologuant le plan de continuation. Commissaire à l'exécution du plan : SELARL FHB en la personne de Me Cécile DÜR 17 rue du Port 27400 Louviers
Numéro d'observation
F21/001925
Date d'ajout
26/02/2021
Description
Jugement du Tribunal de Commerce du Havre en date du 26/02/2021 ordonnant le renouvellement exceptionnel de la période d'observation jusqu'au 29/08/2021, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
Numéro d'observation
F20/005657
Date d'ajout
02/10/2020
Description
Jugement du Tribunal de Commerce du Havre en date du 02/10/2020 ordonnant le renouvellement de la période d'observation jusqu'au 28/02/2021, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
Numéro d'observation
F19/006753
Date d'ajout
29/11/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce du Havre en date du 29/11/2019 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Mandataire judiciaire : SELARL Catherine VINCENT 20 rue Casimir-Périer 76600 Le Havre, Administrateur judiciaire : SELARL FHB - MAITRE CECILE DÜR 17 rue du Port 27400 Louviers mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. Date de cessation des paiements : 09/11/2019
Numéro d'observation
1316
Date d'ajout
27/03/2009
Description
Modification de l'objet social et Adjonction d'activité de l'établissement principal situé avenue Paul Verlaine - Centre Commercial Aplemont 76610 Le Havre à compter du 13/03/2009 Ancienne : EXPLOITATION SUPERMARCHE DISTRIBUTION DE CARBURANT Nouvelle : exploitation supermarché distribution de carburant délivrance et traitement cartes de paiement /ou crédit commercialisation de crédit et assurances aux particuliers actes déposés le 27/03/2009 - Courrier cauchois du 20/03/2009
Numéro d'observation
4819
Date d'ajout
24/11/2006
Description
TRANSFORMATION DE LA SOCIETE A COMPTER DU 03/10/2006 ANCIENNE FORME : SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE (SARL) NOUVELLE FORME : SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE (SAS) MODIFICATION RELATIVE AUX PERSONNES DIRIGEANTS ET NON DIRIGEANTES A COMPTER DU 03/10/2006 : NOUVEAU : AHMADAT OMAR, COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE NOUVEAU : HEMARD JACQUES, COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLÉANT CHANGEMENT DE QUALITE : PINCET CHRISTOPHE, GÉRANT(E) DEVIENT PRÉSIDENT ACTES DEPOSES LE 24/11/2006 - COURRIER CAUCHOIS DU 21/10/2006
Numéro d'observation
1922
Date d'ajout
04/05/2006
Description
Augmentation du capital MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL - ANCIEN : 691 000 EUROS - NOUVEAU : 728 000 EUROS MODIFICATION DE LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL - ANCIENNE : 31 DECEMBRE - NOUVELLE : 30 SEPTEMBRE - ACTES DEPOSES LE 02/05/2006 - COURRIER CAUCHOIS DU 18/03/2006 Date d'effet : 16/01/2006
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).