Entreprise : LUCAS DU LOUET - SIREN 479 262 131
Identité
Dénomination
LUCAS DU LOUET
SIREN (siège)
479 262 131
Date d'immatriculation au RNE
26/10/2004
Début d’activité
25/10/2004
Date de fin de la personne morale
25/10/2103
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquisition, administration et gestion par location ou autrement de tous immeubles à usage professionnel ou d'habitation
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
40 RUE HIPPOLYTE GAUSSURON 49800 TRELAZE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BEGUET ANNE
Nom d'usage
LUCAS
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1948
Commune de résidence
Trélazé
Nom, Prénom(s)
LUCAS JEAN-CLAUDE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1949
Commune de résidence
Trélazé
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
25/10/2004
Siret
47926213100028
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition, administration et gestion par location ou autrement de tous immeubles à usage professionnel ou d'habitation
Autres Activités
Acquisition, administration et gestion par location ou autrement de tous immeubles à usage professionnel ou d'habitation
Adresse
40 RUE HIPPOLYTE GAUSSURON
49800 , TRELAZE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 02/04/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
25/10/2004
Siret
47926213100010
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
90 DOM DES ECOTS
49070 , SAINT-LAMBERT-LA-POTHERIE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ M ET MME JEAN LUCAS
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6473
Date d'ajout
24/05/2012
Description
Transfert du siège social et principal à compter du 02/04/2012 : Ancienne adresse : 90 domaine des Ecots 49070 Saint-Lambert-la-Potherie Nouvelle adresse : 40 rue Hippolyte Gaussuron 49800 Trélazé Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 02/04/2012 : Mr Lucas Jean Claude 40 rue Hippolyte Gaussuron 49800 Trélazé Mmme Lucas Anne née Béguet 40 rue Hippolyte Gaussuron 49800 Trélazé
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).