Entreprise : SCI MUJOS - SIREN 479 209 231
Identité
Dénomination
SCI MUJOS
SIREN (siège)
479 209 231
Date d'immatriculation au RNE
26/10/2004
Début d’activité
01/05/2022
Date de fin de la personne morale
25/10/2054
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1500 EUR
Adresse du siège
45 RUE DES VIGNES 47300 VILLENEUVE-SUR-LOT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ROLLE BRUNO
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1967
Commune de résidence
VILLENEUVE SUR LOT
Nom, Prénom(s)
CALVET FRANCOIS
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1969
Commune de résidence
VILLENEUVE SUR LOT
Nom, Prénom(s)
CAPMAS REMI
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1952
Commune de résidence
Hendaye
Dénomination
OFFICE NOTARIAL SAINT CYR
Qualité
Autre
Commune de résidence
Villeneuve-sur-Lot
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/05/2022
Siret
47920923100030
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
45 RUE DES VIGNES
47300 , VILLENEUVE-SUR-LOT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/05/2022
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
24/05/2007
Siret
47920923100022
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
32 SAINT CYR
47300 , VILLENEUVE SUR LOT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Villeneuve sur Lot ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Agen. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Agen décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1018
Date d'ajout
07/08/2007
Description
MODIFICATION RELATIVE AUX PERSONNES DIRIGEANTS ET NON DIRIGEANTES A COMPTER DU 24/05/2007 : PARTANT : GILLET MARCEL ANDRE, CO-GÉRANT PARTANT : TROUPEL GUY BERNARD, CO-GÉRANT NOUVEAU : SCP REMI CAPMAS, BRUNO ROLLE, FRANCOIS CALVET, NOTAIRES, ASSOCIES D UNE SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE TITULAIRE D'UN OFFICE NOTARIAL, ASSOCIÉ NOUVEAU : CAPMAS REMI, GÉRANT ASSOCIÉ NOUVEAU : ROLLE BRUNO, GÉRANT ASSOCIÉ NOUVEAU : CALVET FRANCOIS, GÉRANT ASSOCIÉ TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL A COMPTER DU 24/05/2007 : ANCIENNE ADRESSE : 21 RUE FRANCOIS VILLON 47300 VILLENEUVE SUR LOT NOUVELLE ADRESSE : 32 BOULEVARD ST CYR 47300 VILLENEUVE SUR LOT TRANSFERT DE L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL A COMPTER DU 24/05/2007 : ANCIENNE ADRESSE : 21 RUE FRANCOIS VILLON 47300 VILLENEUVE SUR LOT NOUVELLE ADRESSE : 32 BOULEVARD ST CYR 47300 VILLENEUVE SUR LOT
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).