Entreprise : VLB GESTION IMMOBILIERE - SIREN 479 183 204
Identité
Dénomination
VLB GESTION IMMOBILIERE
SIREN (siège)
479 183 204
Date d'immatriculation au RNE
18/10/2004
Début d’activité
06/09/2010
Date de fin de la personne morale
17/10/2103
Forme juridique
Société civile immobilière de construction-vente
Activités principales de l’objet social
acquisition renovation construction administration et gestion par location ou autrement de tous biens immeubles et biens immobiliers quelle que soit leur nature la conclusion et la gestion de credit bails immobiliers etc
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
RLE DU COIN DES SAULES 27100 VAL-DE-REUIL FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC DES SAULES -
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VANLERBERGHE CHRISTOPHE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1966
Commune de résidence
Gonneville-sur-Honfleur
Dénomination
VLB FINANCIERE ET PARTICIPATIONS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Val-de-Reuil
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
06/09/2010
Siret
47918320400029
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
acquisition renovation construction administration et gestion par location ou autrement de tous biens immeubles et biens immobiliers quelle que soit leur nature la conclusion et la gestion de credit bails immobiliers etc
Adresse
RLE DU COIN DES SAULES
27100 , VAL-DE-REUIL - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC DES SAULES -
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 06/09/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
08/10/2004
Siret
47918320400011
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
1 RUE DE LA PEREUSE
76170 , SAINT-NICOLAS-DE-LA-TAILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
30/12/2010
Description
: La société ne conserve aucune activité à son ancien siège.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
30/12/2010
Description
: Dépôt de l'acte de transfert du siège social au greffe d'evreux effectué le 28.12.10
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
30/12/2010
Description
: Transfert du siège & de l'établissement principal du HAVRE au greffe d'EVREUX à compter du 06.09.10 Dépot de constitution au greffe du HAVRE le 18.10.04 sous le n°2004A2167
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).