Entreprise : SCI HENRIANE - SIREN 479 181 463
Identité
Dénomination
SCI HENRIANE
SIREN (siège)
479 181 463
Date d'immatriculation au RNE
22/10/2004
Début d’activité
22/10/2004
Date de fin de la personne morale
21/10/2103
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
achat et location de biens immobiliers
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
214000 EUR
Adresse du siège
26 T RUE DU COMMANDANT LAMY 51100 REIMS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CORROUGE ELIANE , ROSE , MARGUERITE
Nom d'usage
MORLET
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1941
Commune de résidence
Reims
Nom, Prénom(s)
MORLET NATHALIE , MADELEINE , AGNES
Nom d'usage
VITOUX
Qualité
Associé indéfiniment responsable, Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1966
Commune de résidence
Reims
Nom, Prénom(s)
MORLET FRANCIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1964
Commune de résidence
Boursault
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
22/10/2004
Siret
47918146300023
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
achat et location de biens immobiliers
Autres Activités
achat et location de biens immobiliers
Adresse
26 T RUE DU COMMANDANT LAMY
51100 , REIMS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 18/12/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
22/10/2004
Siret
47918146300015
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
97 RUE DE FISMES
51100 , REIMS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4412
Date d'ajout
17/05/2010
Description
Augmentation de capital à compter du 18/12/2009 Ancien : 214000 EUR Nouveau : 214000 EUR Modification relative aux associés à compter du 18/12/2009 : Nouveau : MORLET Francis, Associé indéfiniment responsable Nouveau : VITOUX Nathalie Madeleine Agnès, Associé indéfiniment responsable Changement de qualité : MORLET Henri Eugène Emile, Gérant(e) devient Co-gérant associé indéfiniment responsable Changement de qualité : MORLET Eliane Rose Marguerite, Gérant(e) devient Co-gérant associé indéfiniment responsable
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).