Entreprise : SCI VALPARC 1 - SIREN 479 168 783
Identité
(Entreprise radiée le 13/12/2019)
Dénomination
SCI VALPARC 1
Sigle
SCI VALPARC 1
SIREN (siège)
479 168 783
Date d'immatriculation au RNE
27/10/2004
Date de fin de la personne morale
26/10/2103
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
100 EUR
Adresse du siège
14 RUE FREDERIC JAPY 25200 MONTBELIARD FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HERNANDEZ CATHERINE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1967
Commune de résidence
Aibre
Nom, Prénom(s)
HERNANDEZ-SABIO JEAN-MARC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1959
Commune de résidence
Dasle
Nom, Prénom(s)
HERNANDEZ VICTOR
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1936
Commune de résidence
Champagney
Nom, Prénom(s)
HERNANDEZ PATRICK
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1957
Commune de résidence
Serviers et Labaume
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 17/10/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
11/10/2004
Siret
47916878300013
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Propriété gestion acquisition à titre civil de tous biens mobiliers et immobiliers
Adresse
14 RUE 30 avenue du Général Leclerc
25600 , Sochaux - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
13/12/2019
Description
Dissolution à compter du 17/10/2019 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 17/10/2019, liquidateur : HERNANDEZ Victor, siège de la liquidation : 30 Avenue du Général Leclerc 25600 Sochaux, parution de la publicité légale : La Terre de Chez Nous en date du 01/11/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5950
Date d'ajout
13/12/2019
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 25/11/2019
Numéro d'observation
5948
Date d'ajout
13/12/2019
Description
Cessation totale d'activité à compter du 17/10/2019 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Montbeliard ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Belfort. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Belfort décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).