Entreprise : CACEIS INVESTOR SERVICES BANK FRANCE S.A. - SIREN 479 163 305
Identité
(Entreprise radiée le 25/06/2024)
Dénomination
CACEIS INVESTOR SERVICES BANK FRANCE S.A.
SIREN (siège)
479 163 305
Date d'immatriculation au RNE
02/11/2004
Date de fin de la personne morale
01/11/2103
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
72240000 EUR
Adresse du siège
6 RUE MENARS 75002 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Van Welden VERONIQUE
Nom d'usage
Lecardinal
Qualité
Directeur général délégué
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1964
Commune de résidence
Rueil-Malmaison
Nom, Prénom(s)
COSSE PASCAL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1961
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Deschryver JEAN-BAPTISTE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1970
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
Haener THIERRY
Qualité
Directeur général délégué
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1964
Commune de résidence
Magnanville
Nom, Prénom(s)
Legrand PHILIPPE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1961
Commune de résidence
Saint-Maur-des-Fossés
Nom, Prénom(s)
Renard PHILIPPE
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1969
Nom, Prénom(s)
Discours JEROME , GILBERT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1967
Commune de résidence
Paris
Dénomination
SOCIETE FIDUCIAIRE D'EXPERTISE COMPTABLE ET D'ETUDES ECONOMIQUESPAUL BRUNIER
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Dénomination
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 16/12/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
21/10/2004
Siret
47916330500010
Adresse
37 RUE D'ANJOU
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 02/09/2022
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
21/10/2004
Siret
47916330500028
Code APE
6419Z - Autres intermédiations monétaires
Nature de l'établissement
Activité principale
Autres intermédiations monétaires
Adresse
105 RUE REAUMUR
75002 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/05/2024
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
21/10/2004
Siret
47916330500036
Code APE
6419Z - Autres intermédiations monétaires
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Établissement de crédit agrée comme banque, la société a pour objet d'offrir à sa clientèle, tous services et prestations en matière de conservation et d'administration d'instruments financiers et de gestion administrative et comptable de leurs avoirs. Toutes opérations financières, immobilières, prises de participation.
Adresse
6 RUE MENARS
75002 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2004B1914796
Date d'ajout
25/06/2024
Description
Radiation. Fusion Absorption par CACEIS Bank SA 89-91 rue Gabriel Péri 92120 Montrouge RCS 692 024 722 Nanterre le 31-05-2024
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
62
Date d'ajout
11/08/2014
Description
SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION : DENOMINATION DESYS INFORMATIQUE FINANCE FORME JURIDIQUE SA SIEGE SOCIAL 105 rue Réaumur 75002 Paris RCS 410239719
Numéro d'observation
98655
Date d'ajout
02/03/2005
Description
SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'APPORT PARTIEL D'ACTIF : DEXIA BANQUE PRIVEE FRANCE SA 552 035 636 RCS PARIS
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).