Entreprise : INDARKI - SIREN 479 135 311
Identité
Dénomination
INDARKI
SIREN (siège)
479 135 311
Date d'immatriculation au RNE
21/10/2004
Début d’activité
17/09/2004
Date de fin de la personne morale
20/10/2054
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activité principale
Gestion comptabilité publicité prise de participation promotion développement commercial
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Capital social
1987730 EUR
Adresse du siège
ZONE ARTISANALE UR XABALETA 64640 HELETTE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CASTAINGS CHRISTOPHE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Bayonne
Nom, Prénom(s)
ETCHELECU PEIO
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1974
Commune de résidence
Cambo-les-Bains
Nom, Prénom(s)
TORREA JON , ANDER
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1961
Commune de résidence
20170 Usurbil
Dénomination
CAP AVENIR CONSEIL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Bayonne
Dénomination
CLUZEL ECHEVERRIA LESGOURGUES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Saint-Jean-de-Luz
Dénomination
CABINET ARTHUR LESGOURGUES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Saint-Jean-de-Luz
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
17/09/2004
Siret
47913531100013
Nom commercial
INDARKI
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Gestion comptabilité publicité prise de participation promotion développement commercial
Autres Activités
Gestion comptabilité publicité prise de participation promotion développement commercial
Adresse
ZONE ARTISANALE UR XABALETA
64640 , HELETTE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
5657
Date d'ajout
18/10/2010
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 29/06/2010 : Partant : LARREGLE Philippe, Commissaire aux comptes titulaire Partant : ARRIJURIA Daniel, Commissaire aux comptes suppléant Nouveau : SARL BAB AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire Nouveau : CHIGE Daniel, Commissaire aux comptes suppléant
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
587
Date d'ajout
28/01/2010
Description
Réduction de capital à compter du 02/12/2009 Ancien : 3421010 EUR Nouveau : 2942414 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).