Entreprise : SCI TOWNHOTEL - SIREN 479 129 884
Identité
Dénomination
SCI TOWNHOTEL
SIREN (siège)
479 129 884
Date d'immatriculation au RNE
14/10/2004
Début d’activité
05/10/2004
Date de fin de la personne morale
13/10/2103
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière de construction-vente
Activité principale
Propriété acquisition construction ou reconstruction entretien et exploitation par bail ou autrement de tous immeubles ou biens et droits immobiliers situés en France ou à l'étranger
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
467 CHE DU BELVEDERE 06250 MOUGINS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
REMY CATHERINE
Nom d'usage
SAPONARA
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1960
Commune de résidence
Villeneuve-Loubet
Nom, Prénom(s)
SAPONARA ANGELO
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1953
Commune de résidence
Villeneuve-Loubet
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
05/10/2004
Siret
47912988400017
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Propriété acquisition construction ou reconstruction entretien et exploitation par bail ou autrement de tous immeubles ou biens et droits immobiliers situés en France ou à l'étranger
Adresse
467 CHE DU BELVEDERE
06250 , MOUGINS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2531
Date d'ajout
03/03/2008
Description
Jugement du tribunal de grande instance de Grasse En date du 12 12 2007 A prononcé le jugement arretant le plan, met fin à la mission de Maître COLLET et désigne Maître Garnier en qualité de commissaire à l'exécution du plan
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2530
Date d'ajout
03/03/2008
Description
Jugement du tribunal de grande instance de GRASSE En date du 16 05 2007 A prononcé le redressement judiciaire et fixe la date de cessation des paiements au 1er juillet 2006, désigne Maitre Garnier en qualité de mandataire judiciaire, désigne Maitre Collet en qualité d'administrateur, avec mission d'assistance, désigne Monsieur Gorini, premier vice-président, en qualité de juge commissaire titulaire, Monsieur Sultana, vice-président, en qualité de juge commissaire suppléant, désigne Me Agnès Vilatte-Fabre en qualité de commissaire priseur avec mission de réaliser l'inventaire
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).