Entreprise : ATS PISCINES SARL - SIREN 479 097 933
Identité
Dénomination
ATS PISCINES SARL
SIREN (siège)
479 097 933
Date d'immatriculation au RNE
18/10/2004
Date de fin de la personne morale
17/10/2103
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7500 EUR
Adresse du siège
16 PORT DU NOYER 33500 ARVEYRES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA ROTONDE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MARQUEZ GARCIA FRANCISCO
Nom d'usage
MARQUEZ François
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1963
Commune de résidence
Saint-Loubès
Nom, Prénom(s)
TOURNIER HENRY , ANDRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1973
Commune de résidence
Arveyres
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 19/12/2019
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
11/10/2004
Siret
47909793300028
Code APE
4752B - Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m² et plus)
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
vente de piscines et produits dérivés accessoires conception, implantation, pose, mise en marche et entretien de piscines, de spa, sauna, hammam (sport et loisir)
Adresse
16 16 Lieu-Dit Port du Noyer La rotonde
33500 , Arveyres - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA ROTONDE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 04/06/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
11/10/2004
Siret
47909793300010
Code APE
524P
Adresse
22 RUE PICARD
33230 , SAINT-MEDARD-DE-GUIZIERES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MAISON N°1
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
06/01/2022
Description
Par Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de LIBOURNE en date du 05/01/2022 , Maître Louis SELARL HIROU prise en la personne de Maître Louis HIROU, en qualité de liquidateur judiciaire, remplace le mandataire judiciaire précédemment désigné à compter du 05/01/2022.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
06/01/2022
Description
Par Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de LIBOURNE en date du 05/01/2022 , Maître Louis SELARL HIROU prise en la personne de Maître Louis HIROU, en qualité de liquidateur judiciaire, remplace le mandataire judiciaire précédemment désigné à compter du 05/01/2022.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
19/12/2019
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 16/12/2019
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
06/02/2012
Description
Le Tribunal de Commerce de LIBOURNE, a prononcé, en date du 06/02/2012, l'ouverture de la liquidation judiciaire , date de cessation des paiements le , et a désigné : juge commissaire liquidateur , les déclarations de créances sont à deposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au bodacc
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).