Entreprise : M4Z INDUSTRIES - SIREN 478 955 446
Identité
Dénomination
M4Z INDUSTRIES
SIREN (siège)
478 955 446
Date d'immatriculation au RNE
22/11/2004
Début d’activité
30/09/2004
Date de fin de la personne morale
21/11/2014
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Gestion de biens
Forme juridique
SNC, Société en nom collectif
Activité principale
Location simple de longue durée de tous véhicules et biens d'équipements professionnels
Code APE
7712Z - Location et location-bail de camions
Capital social
100 EUR
Adresse du siège
6 FOUR A CHAUX 97232 LE LAMENTIN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMMEUBLE SERA ZONE DE MANH
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DE REYNAL DE SAINT-MICHEL STEPHANE , MARIE-JOSEPH , MARC
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1965
Commune de résidence
Le François
Nom, Prénom(s)
ROGER GERARD , RENE , GEORGES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1944
Commune de résidence
Passy
Dénomination
PORTOS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
St Martin
Dénomination
ACI FINANCEMENT OUTRE-MER
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Le Lamentin
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
30/09/2004
Siret
47895544600016
Code APE
7712Z - Location et location-bail de camions
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Gestion de biens
Activité principale
Location simple de longue durée de tous véhicules et biens d'équipements professionnels
Autres Activités
Location simple de longue durée de tous véhicules et biens d'équipements professionnels
Adresse
6 FOUR A CHAUX
97232 , LE LAMENTIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMMEUBLE SERA ZONE DE MANH
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
22/10/2019
Description
19 Novembre 2009 - N°0-7553 Modification autre MODIFICATION DE CAPITAL : ANCIENNE MENTION: 100.00 euros // NOUVELLE MENTION: 90.235,40 euros DÉCLARATION RELATIVE AUX DIRIGEANTS: GÉRANT ASSOCIE MAINTENU: ANTILLES CONSEILS INVESTISSEMENTS ASSOCIE MAINTENU: Mr DE REYNAL DE SAINT-MICHEL STÉPHANE, MARIE, JOSEPH, MARC NOUVEAUX ASSOCIES: Mr ROGER GÉRARD, RENÉ, GEORGES // SARL UNIPERSONNELLE PORTOS Date d'effet : 08 Décembre 2004
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).