Entreprise : M4W INDUSTRIES - SIREN 478 955 404
Identité
Dénomination
M4W INDUSTRIES
SIREN (siège)
478 955 404
Date d'immatriculation au RNE
22/11/2004
Début d’activité
30/09/2004
Date de fin de la personne morale
21/11/2014
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Gestion de biens
Forme juridique
SNC, Société en nom collectif
Activité principale
Location simple de longue durée de tous véhicules et biens d'équipements professionnels
Code APE
7712Z - Location et location-bail de camions
Capital social
110977 EUR
Adresse du siège
6 FOUR A CHAUX 97232 LE LAMENTIN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMMEUBLE SERA ZONE DE MANH
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHARBONNEL CLEMENT , HUBERT , MAURICE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1945
Commune de résidence
Angers
Nom, Prénom(s)
DE REYNAL DE SAINT-MICHEL STEPHANE , MARIE-JOSEPH , MARC
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1965
Commune de résidence
Le François
Nom, Prénom(s)
GIACOMINI JEAN-MARC , FREDERIC , ALPHONSO
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1964
Commune de résidence
Lachapelle St Pierre
Nom, Prénom(s)
GUYOMARD ALAIN , JACQUES , CLAUDE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1954
Commune de résidence
St Maur des Fosses
Nom, Prénom(s)
LE BRAS MICHEL , YVES , HENRI
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1957
Commune de résidence
Evry Gregy Sur Yerre
Nom, Prénom(s)
LIBRADER PATRICK
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1962
Commune de résidence
Le Perreux sur Marne
Nom, Prénom(s)
REVERDITO BERNARD , FRANCOIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1950
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
ROGENMOSER ANDREAS , JULIUS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1968
Commune de résidence
Saint-Paul
Nom, Prénom(s)
ROY VINCENT , GERARD , MARIE , FRANCOIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1957
Commune de résidence
St François
Dénomination
ACI FINANCEMENT OUTRE-MER
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Le Lamentin
Dénomination
DUQUESNE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Lille
Dénomination
XELA
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Fort-de-France
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
30/09/2004
Siret
47895540400015
Code APE
7712Z - Location et location-bail de camions
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Gestion de biens
Activité principale
Location simple de longue durée de tous véhicules et biens d'équipements professionnels
Autres Activités
Location simple de longue durée de tous véhicules et biens d'équipements professionnels
Adresse
6 FOUR A CHAUX
97232 , LE LAMENTIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMMEUBLE SERA ZONE DE MANH
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
22/10/2019
Description
20 Novembre 2009 - N°0-7570 Modification autre MODIFICATION DE CAPITAL: ANCIENNE MENTION: 100.00 euros// NOUVELLE MENTION: 110.977,00 euros MODIFICATION RELATIVES AUX DIRIGEANTS GÉRANT ASSOCIE MAINTENU: ANTILLES CONSEILS INVESTISSEMENTS ASSOCIE MAINTENU: Mr DE REYNAL DE SAINT-MICHEL STÉPHANE, MARIE, JOSEPH, MARC NOUVEAUX ASSOCIES: Mr LIBRADER FRANCK// Mr REVRDITO BERNARD, FRANÇOIS// Mr GIACOMINI JEAN-MARC, FRDERIC, ALPHONSO// SARL DUQUESNE// Mr CHARBONNEL// Mr GUYOMARD ALAIN, JACQUES, CLAUDE// Mr ROY VINCENT, GÉRARD, MARIE, FRANÇOIS Date d'effet: 27 Décembre 2004
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).